KRS 0000405461
NIP5740001105
REGON15050467800000
NazwaFRUKTUS AGROS NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFRUKTUS AGROS NOVA
Data rejestracji 30 gru 2011 (13 lat temu) 30 gru 2011
Data usunięcia 20 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRAUGUTTA, 130, WĄSOSZ DOLNY, 42-110, POPÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 35200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5740001105
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
09103015080000000817826016
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
31103015080000000817826008
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
66105000861000009030651583
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
84103015080000000817826024
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
88105000861000009030651575
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
67102010260000180206395125
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
15102010260000160205988565
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
13105000861000009030651567
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
37124062921111001109454699
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
56124062921111001109454745
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1084Z PRODUKCJA PRZYPRAW #1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #1062Z WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWBOGDAN TYRYBON
Beneficjent
IWONA MARIA PIASTA
Beneficjent
DARIUSZ DANIEL PIOTROWSKI
zgłaszający - prokurent
MARCIN KRÓLIKOWSKI
zgłaszający - prokurent
STANISŁAW KOWALCZYK
Wspólnik
2011-12-30
2015-08-19
35.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.520.000,00 ZŁ
KATARZYNA MARTA KOWALCZYK
Wspólnik
2011-12-30
2012-09-12
24.640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.464.000,00 ZŁ
PAWEŁ MICHAŁ KOWALCZYK
Wspólnik
2011-12-30
2012-09-12
24.640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.464.000,00 ZŁ
Wspólnik
2012-09-12
2015-09-23
352.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.200.000,00 ZŁ
14226291600000
Wspólnik
2015-09-23
2018-04-20
351.995 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.199.500,00 ZŁ
14226291600000
IWONA PIASTA
Prokurent
2015-09-23
2017-11-14
PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA
RAFAŁ GRUSZECZKA
Prokurent
2015-09-23
2018-04-20
PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA
PIOTR RODZEŃ
Prokurent
2015-09-23
2018-04-20
PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA
ADAM PAWLUK
Prokurent
2017-02-01
2018-04-20
PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA ŁĄCZNIE Z CZLONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
MARCIN KRÓLIKOWSKI
Prokurent
2017-11-14
2018-04-20
PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
DARIUSZ ANDRZEJ BANASIK
Prokurent
2013-02-25
2013-08-09
ŁĄCZNA
IZABELA WŁADYSŁAWA KACZOROWSKA
Prokurent
2013-02-25
2015-09-23
ŁĄCZNA
SYLWESTER MARIAN URBANEK
Członek Organu Nadzoru
2012-09-12
2014-01-16
MAREK WŁADYSŁAW SYPEK
Członek Organu Nadzoru
2012-09-12
2015-09-23
PAWEŁ MICHAŁ KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-09-12
2015-08-19
MARIUSZ EMIL SIEWIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-08-19
2015-09-23
EDYTA BAGIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-09-23
2015-10-14
MAREK GÓRA
Członek Organu Nadzoru
2015-09-23
2015-10-14
MARCIN KRÓLIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-01-16
2015-09-23
KRZYSZTOF PAWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-09-23
2015-10-14
BOGDAN TYRYBON
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
IWONA MARIA PIASTA
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
GRZEGORZ SADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-12
2015-09-23
IWONA BARBARA JARZĘBSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-12
2015-09-23
ADAM PAWLUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-16
2015-09-23
JAROSŁAW PIOTR SAMSEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-09-23
2018-04-20
STANISŁAW KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-12-30
2015-09-23
KATARZYNA MARTA KOWALCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-12-30
2012-09-12
PAWEŁ MICHAŁ KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-30
2012-09-12
ROBERT PIOTR WAWRO
PREZES ZARZĄDU
2015-09-23
2017-11-14
BOGDAN TYRYBON
PREZES ZARZĄDU
2017-11-14
2018-04-20
GRZEGORZ ADAM NOWICKI
CZŁONEK ZARZADU
2017-11-14
2018-04-20
2011-12-30
2015-10-14
FRUKTUS KOWALCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie