KRS 0000595024
NIP5252643473
REGON36352044500000
NazwaNEW HOLDING III SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNEW HOLDING III
Data rejestracji 14 sty 2016 (9 lat temu) 14 sty 2016
Data usunięcia 10 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ, 1, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAROBERT NIEWIADOMSKI
Beneficjent
MATEUSZ BURCZAK
reprezentant
MATEUSZ BURCZAK
Likwidator
2020-05-29
2021-11-10
ADAM EDWARD PAWLISZ
Członek Organu Nadzoru
2016-01-14
2016-06-21
JACEK SEBASTIAN PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-03-20
2021-11-10
MARCIN WYSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-11-02
2021-11-10
MARCIN KULIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-01-14
2016-06-21
PRZEMYSŁAW EDWARD FURMAGA
Członek Organu Nadzoru
2016-01-14
2016-06-21
JANUSZ WŁODZIMIERZ KLUCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-06-21
2018-10-12
MARCIN KRÓLIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-06-21
2019-03-20
WOJCIECH MICHAŁ OLEJNICZAK
Członek Organu Nadzoru
2016-06-21
2017-04-25
MATEUSZ BURCZAK
Członek Organu Nadzoru
2017-04-25
2019-03-20
ANNA BARBARA SUPROŃ
Członek Organu Nadzoru
2018-10-12
2021-11-10
ROBERT NIEWIADOMSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA ZA SPÓŁKĘ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ROBERT ARNOLD NICZYPORUK
PREZES ZARZĄDU
2016-01-14
2016-03-01
ARKADIUSZ GRZEGORZ MOTYLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-01
2019-03-20
MATEUSZ BURCZAK
PREZES ZARZĄDU
2019-03-20
2020-05-29
2016-01-14
2020-05-29
NEW HOLDING III SPÓŁKA AKCYJNA
2016-01-14
2016-03-01
RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
2016-03-01
2018-11-10
UL. PUŁAWSKA, 565, WARSZAWA, 02-844, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie