KRS 0000329431
NIP1132764189
REGON14179345100000
NazwaAGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAGROS NOVA BRANDS
Data rejestracji 13 maj 2009 (15 lat temu) 13 maj 2009
Data usunięcia 12 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL.STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 61A, WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 444730650,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1132764189
data rejestracji 04 maj 2009
status Czynny
20160010131833191850000003
BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23
ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
24105000861000009030641378
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
25105000861000002437212927
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
25105000861000009030641360
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
26103015080000000817799035
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
42105000861000009030641345
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
47105000861000009030641352
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
47160010131833191850000002
BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23
ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
48103015080000000817799027
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
64105000861000009030641337
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#11 PRODUKCJA NAPOJÓW #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMIWONA MARIA PIASTA
Beneficjent
BOGDAN TYRYBON
Beneficjent
DARIUSZ PANEK
zgłaszający - prokurent
MARCIN KRÓLIKOWSKI
zgłaszający - prokurent
IWONA PIASTA
Prokurent
2015-10-09
2017-07-12
PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA
PIOTR RODZEŃ
Prokurent
2015-10-09
2017-07-12
PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA
RAFAŁ GRUSZECZKA
Prokurent
2015-10-09
2017-07-12
PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA
BOŻENNA KRYSTYNA SMOLARSKA
Prokurent
2016-02-11
2017-07-12
PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA
Wspólnik
2009-05-13
2012-02-17
8 894 613 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 444 730 650 ZŁ
01628517700000
Wspólnik
2012-02-17
2015-10-08
8 894 613 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 444 730 650,00 ZŁ
14226291600000
Wspólnik
2015-10-08
2017-07-12
8 894 608 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 444 730 400 ZŁOTYCH
14226291600000
IWONA MARIA PIASTA
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
BOGDAN TYRYBON
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
SYLWESTER MARIAN URBANEK
PREZES ZARZĄDU
2010-09-10
2010-09-28
SYLWESTER MARIAN URBANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-28
2011-04-20
IWONA BARBARA JARZĘBSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-17
2015-10-08
ROBERT PIOTR WAWRO
PREZES ZARZĄDU
2015-10-08
2017-07-12
JAROSŁAW PIOTR SAMSEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-10-08
2017-07-12
ANDRZEJ CZESŁAW NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2009-05-13
2010-09-10
GRZEGORZ SADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-09-28
2015-10-08
ANDRZEJ JERZY ŁĘGOSZ
WICEPREZES ZARZĄDU DS. MARKETINGU
2010-09-28
2011-04-20
MONIKA BARBARA KOLANO WYSOKIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-29
2015-10-08
2009-05-13
2017-07-12
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-05-13
2017-07-12
AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-05-13
2017-07-12
AL.STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 61A, WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA
2015-11-27
2017-07-12
1039Z - POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW
2015-11-27
2017-07-12
11 - PRODUKCJA NAPOJÓW
2015-11-27
2017-07-12
3600Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
2015-11-27
2017-07-12
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-11-27
2017-07-12
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-11-27
2017-07-12
7219Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
2015-11-27
2017-07-12
52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2015-11-27
2017-07-12
8292Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
2015-11-27
2017-07-12
9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-11-27
2017-07-12
7740Z - DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie