KRS 0000018221
REGON01019555600000
NazwaEXPALKAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEXPALKAN POLAND
Data rejestracji 12 cze 2001 (23 lata temu) 12 cze 2001
Data usunięcia 02 lis 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TOPIEL, 12, WARSZAWA, 00-342, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50258091,87 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#1584Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #1588Z PRODUKCJA ODŻYWEK ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1589Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7440Z REKLAMA #7310E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHMAGDALENA WINNICKA
Prokurent
2001-06-12
2005-04-28
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MARZENNA ELEONORA SZEPTYCKA
Prokurent
2001-06-12
2005-04-28
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
IWONA BARBARA JARZĘBSKA
Prokurent
2001-06-12
2002-03-12
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
CSM NV. SPÓŁKA PRAWA HOLENDERSKIEGO Z SIEDZIBĄ W HOLANDII
Wspólnik
2001-06-12
2006-11-02
59451 50258091,87 ZŁOTYCH
MARTEN SINO TEN DOESSCHATE
Likwidator
2005-06-30
2006-11-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. PROKURENT ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
ANTOINE BERNARD HABETS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-03
2005-04-28
MAARTEN SINO TEN DOESSCHATE
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-28
2005-06-30
JAN-WILLEM EWOUD VAN DER KLAAUW
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-28
2005-06-30
KALLE TANHUANPAA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-12
2002-01-15
MAX JAN TIMMER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-12
2003-07-03
PAUL FERDINAND KENNINCK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-12
2005-04-28
PAWEŁ MOŃKA
PREZES ZARZADU
2001-06-12
2005-04-28
WŁODZIMIERZ SZMYT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-12
2001-08-10
2001-06-12
2005-03-07
"LEAF POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-03-07
2005-06-30
EXPALKAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie