KRS 0000043737
NIP5211083072
REGON01166289900000
NazwaING INVESTMENT MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaING INVESTMENT MANAGEMENT (POLSKA)
Data rejestracji 13 wrz 2001 (23 lata temu) 13 wrz 2001
Data usunięcia 09 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TOPIEL, 12, WARSZAWA, 00-342, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 21000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 21000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji20,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1050000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6712A DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKALESZEK DARIUSZ JEDLECKI
Prokurent
2001-09-13
2002-07-18
SEBASTIAN BOLESŁAW BUCZEK
Prokurent
2002-04-29
2002-07-18
JEDNOOSOBOWA
ARTUR PADEREWSKI
Prokurent
2003-01-21
2006-05-18
JEDNOOSOBOWA
SYLWESTER ROMUALD KUNIKOWSKI
Prokurent
2006-05-18
2015-01-09
ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
RIK VAN ETTEN
Członek Organu Nadzoru
2001-09-13
2002-04-29
CORNELIS FREDERIC DEN BOER
Członek Organu Nadzoru
2001-09-13
2002-04-29
JOHANNES MARIA YNTEMA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-13
2002-04-29
WIETSE REINDER DE VRIES
Członek Organu Nadzoru
2002-04-29
2005-12-29
GERARDUS WILHELMUS DASHORST
Członek Organu Nadzoru
2002-04-29
2012-10-12
GREGOR SMEETS
Członek Organu Nadzoru
2005-12-29
2008-11-24
HENDRIK BRINK
Członek Organu Nadzoru
2008-02-04
2015-01-09
MEREL VAN VROONHOVEN
Członek Organu Nadzoru
2008-11-24
2009-02-02
MARTEN NIJKAMP
Członek Organu Nadzoru
2009-02-02
2015-01-09
HANS VAN HOUWELINGEN
Członek Organu Nadzoru
2012-10-12
2015-01-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
MAŁGORZATA BARSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-24
2012-10-17
MAŁGORZATA BARSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-10-17
2015-01-09
ROBERT BOHYNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-17
2015-01-09
1977-11-17
MIROSŁAW JAN PANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-13
2002-07-18
MIROSŁAW JAN PANEK
PREZES ZARZĄDU
2002-07-18
2006-05-18
TOMASZ MIKOŁAJ LEWANDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-13
2001-10-19
KRZYSZTOF STUPNICKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-13
2002-05-30
SEBASTIAN BOLESŁAW BUCZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-18
2006-05-18
SEBASTIAN BOLESŁAW BUCZEK
PREZES ZARZĄDU
2006-05-18
2007-11-16
LESZEK DARIUSZ JEDLECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-18
2015-01-09
2001-09-13
2001-10-25
ING BSK ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
2001-09-13
2004-10-20
PLAC TRZECH KRZYŻY, 10/14, WARSZAWA, 00-499, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie