KRS 0000074974
NIP6341981634
REGON27333700900000
NazwaING SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaING SECURITIES
Data rejestracji 19 gru 2001 (23 lata temu) 19 gru 2001
Data usunięcia 31 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. SOKOLSKA, 34, KATOWICE, 40-086, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30228640,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 30228640,00 PLN
Wartość nominalna akcji20,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1511432
Dane kontaktowe
Email BIURO.ZARZADU@INGSECURITIES.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6611Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI #5813Z WYDAWANIE GAZET #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANERYSZARD SIKORA
Prokurent
2001-12-19
2016-05-31
ŁĄCZNA
KRZYSZTOF JAKIMOWICZ
Prokurent
2001-12-19
2016-05-31
ŁĄCZNA
KRYSTYNA ZAJĄC
Prokurent
2001-12-19
2016-05-31
ŁĄCZNA
JAN WACŁAW MAGREL
Prokurent
2002-05-07
2016-05-31
ŁĄCZNA
KRZYSZTOF JERZY SOLUS
Prokurent
2002-05-07
2003-07-15
SAMOISTNA
URSZULA MAGDALENA SIKORA
Prokurent
2002-06-17
2002-07-18
PROKURA ŁĄCZNA
HALINA JANINA MACKIEWICZ
Prokurent
2002-10-18
2003-06-04
PROKURA ŁĄCZNA
KAMIL KRYSPIN KALEMBA
Prokurent
2003-10-07
2004-01-29
ŁĄCZNA
MACIEJ JÓZEF WOŹNICZKA
Prokurent
2004-04-13
2009-11-18
ŁĄCZNA
ANDRZEJ OLSZEWSKI
Prokurent
2005-01-31
2010-11-15
PROKURA ŁĄCZNA
ARKADIUSZ WOJCIECH SZPERNA
Członek Organu Nadzoru
2014-12-15
2016-05-31
MAŁGORZATA KOŁAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-11-14
2016-04-19
BRUNON BARTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-06-22
2010-01-19
SWAN OSCAR
Członek Organu Nadzoru
2009-06-22
2016-05-31
EVERT DERKS DROK
Członek Organu Nadzoru
2010-01-19
2011-09-29
AGNIESZKA SCHWEDLER
Członek Organu Nadzoru
2010-03-22
2016-05-31
MARK PIETER DE BOER
Członek Organu Nadzoru
2012-10-25
2014-12-15
IGNACIO JULIÁ VILAR
Członek Organu Nadzoru
2012-10-25
2016-05-31
BOHDAN STĘPKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-10-25
2016-05-31
FREDERIK VAN ETTEN
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2005-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ : -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE -CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE -DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
MARCIN LECH GIŻYCKI
PREZES ZARZĄDU
2015-09-11
2016-05-31
MAREK SŁOMSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-19
2015-09-11
MAREK SŁOMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-11
2016-05-31
DARIUSZ CHRZĄSTOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-19
2004-01-29
URSZULA SIKORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-19
2002-06-17
MARIOLA BOŻENA SKRZYPCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-07
2016-05-31
KAMIL KRYSPIN KALEMBA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-29
2016-05-31
JAN MACIEJ KOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-21
2010-06-25
ANDRZEJ OLSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-15
2013-05-28
KONRAD WITOLD ZAWISZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-03
2016-05-31
2001-12-19
2015-09-11
ING SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE
2001-12-19
2013-11-26
PLAC TRZECH KRZYŻY, 10/14, WARSZAWA, 00-499, WARSZAWA, POLSKA
2013-11-26
2015-09-11
PUŁAWSKA, 2, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie