KRS 0000234298
NIP6751325125
REGON12004083100000
NazwaCENTRUM USŁUG KSIĘGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTRUM USŁUG KSIĘGOWYCH
Data rejestracji 13 maj 2005 (19 lat temu) 13 maj 2005
Data usunięcia 02 wrz 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOLEC, 22, WARSZAWA, 00-410, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWspólnik
2005-05-13
2008-12-15
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 (PIĘĆSET) ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁ
35053562600000
Wspólnik
2008-12-15
2009-03-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁ.
00001020500000
Wspólnik
2009-03-02
2013-09-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
01108978000000
TOMASZ BUDZIAK
Likwidator
2012-08-03
2013-09-02
KATARZYNA KOMENDERA
Członek Organu Nadzoru
2005-05-13
2008-06-04
MIROSŁAW BODA
Członek Organu Nadzoru
2005-05-13
2006-08-31
ROBERT KUBASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-05-13
2008-03-13
ARTUR ANDRZEJ CZYŻ
Członek Organu Nadzoru
2008-12-15
2009-03-02
ELŻBIETA IWONA ŻUCHAJ
Członek Organu Nadzoru
2008-06-04
2009-03-02
PIOTR MARCIN MIAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-06-04
2009-03-02
WITOLD SKROK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-31
2008-06-04
MARCIN JACEK HAJDUGA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-11
2008-12-15
KATARZYNA ZARĘBA
Prokurent
2005-07-13
2007-09-11
ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.
PIOTR BARTUZI
PREZES ZARZĄDU
2005-05-13
2008-12-15
JACEK PIOTR BRZEZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-13
2007-09-11
KATARZYNA ZARĘBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-11
2009-03-02
TOMASZ BUDZIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-15
2012-08-03
2005-05-13
2012-08-03
CENTRUM USŁUG KSIĘGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-05-13
2009-03-02
AL. POKOJU, 1, KRAKÓW, 31-549, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie