KRS 0000020720
NIP7710100364
REGON00802762000000
NazwaADAMED CONSUMER HEALTHCARE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaADAMED CONSUMER HEALTHCARE
Data rejestracji 21 cze 2001 (23 lata temu) 21 cze 2001
Data usunięcia 19 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres 149, PIEŃKÓW, 05-152, CZOSNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 31776750,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 31776750,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji31776750
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH #2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #205 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANADANUTA SCHLOEMER
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2010-04-21
PIOTR MILLER
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2008-07-24
ELIZABETH KRZYWICKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2010-04-21
URSZULA ZOFIA BEREZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-27
2007-09-06
TADEUSZ WARPECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2010-04-21
PAULINA EWA FREJ
Członek Organu Nadzoru
2006-07-27
2007-09-06
MICHAŁ WITALIS BEREZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-06
2010-04-21
BARTOSZ FREJ
Członek Organu Nadzoru
2007-09-06
2010-04-21
ARTUR ANDRZEJ CZYŻ
Członek Organu Nadzoru
2008-07-24
2010-04-21
MIROSŁAWA ADAMKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-04-21
2010-09-29
PAWEŁ TOMASZ ROSZCZYK
Prokurent
2017-03-02
2018-12-19
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z KAŻDYM Z POWOŁANYCH PROKURENTÓW LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MAŁGORZATA GUZY
Prokurent
2012-12-11
2018-12-19
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z KAŻDYM Z POWOŁANYCH PROKURENTÓW LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT.
KONRAD WOJCIECH LUDWICZAK
PREZES ZARZĄDU
2001-06-21
2010-04-21
WŁODZIMIERZ STEFAN BEREZIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-21
2010-04-21
MAREK ALEKSANDER SERAFIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-21
2010-04-21
HRVOJE PERKOVIĆ
PREZES ZARZĄDU
2010-04-21
2011-11-29
ŁUKASZ SZARAWARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-21
2012-06-19
GRZEGORZ ANDRZEJ MICHNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-11-29
2014-09-18
PAWEŁ TOMASZ ROSZCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-27
2017-03-02
MICHAŁ JERZY WIECZOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-18
2018-12-19
MACIEJ MIKUCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-23
2017-07-28
WOJCIECH NOWAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-21
2010-04-21
2001-06-21
2010-04-21
"AGROPHARM" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-21
2002-07-18
STAROŚCIAŃSKA, 33, TUSZYN, 97- 085, TUSZYN, POLSKA
2002-07-18
2011-10-11
STAROŚCIAŃSKA, 33, TUSZYN, 95-080, TUSZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie