KRS 0000299933
NIP7532365958
REGON16017831400000
NazwaEKO-VIMAR ORLAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaEKO-VIMAR ORLAŃSKI LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 28 lut 2008 (17 lat temu) 28 lut 2008
Data usunięcia 31 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWSKA, 20, OTMUCHÓW, 48-385, OTMUCHÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25551000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7532365958
data rejestracji 01 sty 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2824Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCHJACEK JÓZEF ORLAŃSKI
Wspólnik
2008-02-28
2021-10-19
6.389 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.389.000,00 ZŁ
COOPERATIEF AVALLON MBO U.A.
Wspólnik
2011-04-14
2021-10-19
19.162 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.162.000,00 ZŁ
Wspólnik
2021-10-19
2021-12-31
25.551 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.551.000,00 ZŁ
36503035000000
MAGDALENA MARIA SZYMKÓW
Prokurent
2012-08-29
2021-03-30
PROKURA SAMOISTNA
JACEK JÓZEF ORLAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-05-29
2021-10-19
KRZYSZTOF PIOTR KUŹBIK
Członek Organu Nadzoru
2013-05-29
2021-10-19
PIOTR MILLER
Członek Organu Nadzoru
2013-05-29
2016-01-08
PIOTR TOMASZ SKORUPA
NADZORCA SĄDOWY
2015-10-16
2015-10-23
PIOTR TOMASZ SKORUPA
Osoba wyznaczona w postępowaniu upadłościowym
2015-10-23
2021-12-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO. 2. ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK JÓZEF ORLAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-28
2013-05-29
GABRIELA GOSZCZYCKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-08-29
2013-05-10
WIESŁAW ANTONI ORLAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-29
2015-07-01
KRZYSZTOF CZESŁAW OPAŁKA
PREZES ZARZĄDU
2015-07-01
2016-01-08
PIOTR MILLER
PREZES ZARZĄDU
2016-01-08
2021-10-19
GRZEGORZ MARCIN MORAWIEC
PREZES ZARZĄDU
2021-10-19
2021-12-31
2008-02-28
2015-10-23
EKO-VIMAR ORLAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-02-28
2013-07-30
NYSKA, 17 B, OTMUCHÓW, 48-385, OTMUCHÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie