KRS 0000084281
NIP6340016492
REGON27186532000000
NazwaŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY ELIMAR
Data rejestracji 03 cze 2002 (22 lata temu) 03 cze 2002
Data usunięcia 08 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KORFANTEGO, 71, KATOWICE, 40-161, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 16228000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 16228000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji16228000
Dane podatkowe
NIP 6340016492
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
45109020370000000103622101
SANPL 1 Oddział w Rudzie Śląskiej
ul. P.Niedurnego 44 41-709 Ruda Śląska POLSKA
80105012301000009031953244
INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32
ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMIDARIUSZ ROBERT KRUGLEJ
zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ ROBERT KRUGLEJ
Beneficjent
IWONA KUBIEC
Prokurent
2002-06-03
2003-01-03
PROKURA ŁĄCZNA
KATARZYNA KIRKER
Prokurent
2002-06-03
2004-05-31
PROKURA ŁĄCZNA
BAZYLI BARAN
Prokurent
2002-06-03
2002-11-25
PROKURA ŁĄCZNA
ALEKSANDRA SMELCERZ
Prokurent
2003-01-03
2004-05-31
PROKURA ŁĄCZNA
PIOTR DMITRUK
Prokurent
2004-05-31
2008-06-17
PROKURA ŁĄCZNA
JOANNA SCHMID
Członek Organu Nadzoru
2002-06-03
2002-11-25
DARIUSZ KRUGLEJ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-03
2005-02-04
SZYMON OŻÓG
Członek Organu Nadzoru
2002-06-03
2002-09-19
MIECZYSŁAW PUŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-03
2003-03-27
TADEUSZ JACEK KOSOBUCKI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-06
2011-10-07
ANDRZEJ POTOCZNY
Członek Organu Nadzoru
2008-06-17
2017-01-27
GRZEGORZ MARCIN MORAWIEC
Członek Organu Nadzoru
2008-06-17
2021-02-08
KAROLINA WOLNICKA
Członek Organu Nadzoru
2017-01-27
2021-02-08
PIOTR STEFANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-19
2003-11-28
TADEUSZ DĘBICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-25
2003-03-27
DARIUSZ ROBERT KRUGLEJ
Beneficjent
DARIUSZ KRUGLEJ POSIADA 100% UDZIAŁÓW W WIGORST GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z O.O.; WIGORST GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z O.O. POSIADA 91,06% UDZIAŁÓW W ŚLĄSKIM DOMU INWESTYCYJNYM ELIMAR S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WOJCIECH BRZOSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-06-03
2002-11-25
ANDRZEJ ZAKRZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-19
2002-11-25
PIOTR DUDEK
PREZES ZARZĄDU
2002-11-25
2004-05-31
IZABELA BOGUMIŁA GĄSIOROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-31
2005-02-04
DARIUSZ ROBERT KRUGLEJ
PREZES ZARZĄDU
2005-02-04
2006-06-29
BARBARA MARIA BOLIK
DELEGOWANIE DO CZASOWEGO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU DO CZASU WYBORU PRZEZ WZ NIE DŁUŻEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
2006-06-29
2006-10-24
BARBARA MARIA BOLIK
PREZES ZARZĄDU
2006-10-24
2008-06-17
DARIUSZ KRUGLEJ
PREZES ZARZĄDU
2008-06-17
2021-02-08
2002-06-03
2003-11-28
DOM MAKLERSKI ELIMAR SPÓŁKA AKCYJNA
2002-06-03
2008-06-17
ALEJA KORFANTEGO, 79A, KATOWICE, 40-161, KATOWICE, POLSKA
2008-06-17
2011-10-07
ALEJA KORFANTEGO, 79, KATOWICE, 40-161, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie