KRS 0000099078
NIP6340028756
REGON27197264100000
NazwaFUNDACJA DLA ŚLĄSKIEJ MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY HANDLOWEJ W KATOWICACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDLA ŚLĄSKIEJ MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY HANDLOWEJ W KATOWICACH
Data rejestracji 15 mar 2002 (23 lata temu) 15 mar 2002
Data usunięcia 09 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres JAGIELLOŃSKA, 13, KATOWICE, 40-032, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@FUNDACJASMSH.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJÓZEF KOLONKO
Członek Organu Nadzoru
2002-03-15
2017-04-27
BARBARA JADWIGA KOŻUSZNIK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-15
2017-04-27
KRZYSZTOF JAN MARCINEK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-15
2017-04-27
WOJCIECH MAREK POPIOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-15
2019-07-09
BOGUSŁAW AUGUSTYN KAPCIA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-15
2019-07-09
BOGDAN ADAM STANACH
Likwidator
2018-07-27
2019-07-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji-PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU SAMODZIELNIE,W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO : -PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU SAMODZIELNIE, -DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA.
JÓZEF KOLONKO
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
2002-03-15
2012-03-21
MAGDALENA DESZERT DUBRAWSKA
PREZES FUNDACJI
2012-03-21
2018-07-27
2002-03-15
2018-07-27
FUNDACJA DLA ŚLĄSKIEJ MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY HANDLOWEJ W KATOWICACH
2002-03-15
2012-03-21
BOGUCICKA, 3, KATOWICE, 40-226, KATOWICE, POLSKA
2012-03-21
2014-03-12
KS.BPA S.ADAMSKIEGO, 7, KATOWICE, 40-069, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie