KRS 0000007566
NIP7530000810
REGON53085986400000
NazwaPOLLENA SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPOLLENA SILESIA LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 19 cze 2001 (23 lata temu) 19 cze 2001
Data usunięcia 29 lut 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENKIEWICZA, 18, PACZKÓW, 48-370, PACZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4600000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAREK ZBIGNIEW RASIŃSKI
Wspólnik
2001-06-19
2002-04-05
7.200 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 360.000 ZŁ.
JAN JERZY MORAŃSKI
Wspólnik
2001-06-19
2002-04-05
7.200 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 360.000 ZŁ.
"RBS-M CHEMIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-06-19
2002-04-05
3.600 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 180.000 ZŁ
273535057
GMINA PACZKÓW
Wspólnik
2002-04-05
2005-02-17
18000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900000,00ZŁ
000529373
Wspólnik
2004-11-18
2005-04-04
4.950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 247.500 ZŁ
35671954000000
Wspólnik
2005-02-17
2012-02-29
18000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000,00 ZŁ.
23051825600000
WALDEMAR BOLESŁAW PARASIEWICZ
Wspólnik
2005-04-04
2005-05-05
4.950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 247.500,00 ZŁ
CHEMICON SOCIETE A RESPONSIBILITE LIMITEE UNIMPERSONNELLE SPÓŁKA PRAWA LUKSEMBURSKIEGO
Wspólnik
2005-05-05
2012-02-29
66.950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.347.500,00 ZŁ
TERESA MARIA RZESZOT
Prokurent
2002-07-31
2005-07-12
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ MARIUSZ BIADASIEWICZ
Prokurent
2005-08-25
2006-12-13
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAŁGORZATA ZOFIA JASIŃSKA
Prokurent
2001-06-19
2002-07-31
PROKURA ŁĄCZNA
JAROSŁAW PIOTR STANKIEWICZ
Prokurent
2002-04-05
2004-11-18
PROKURA ŁĄCZNA
JOLANTA KOBYLECKA LUTNIK
Prokurent
2001-06-19
2002-07-31
PROKURA ŁĄCZNA
MARTA BARBARA ROKICKA
Prokurent
2005-08-25
2006-05-31
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
RAFAŁ JULIUSZ STELMASZCZYK
Prokurent
2006-09-08
2007-02-23
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ ANTONI KĘDZIORA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2002-07-31
MARIAN ANDRZEJ LISOŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-31
2005-03-21
WALDEMAR BOLESŁAW PARASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-07-16
2005-03-21
ANDRZEJ KOCIUBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-03-21
2005-07-08
MAREK BORECKI
Członek Organu Nadzoru
2005-03-21
2005-08-25
ZYGMUNT KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-03-21
2005-07-08
WALDEMAR WOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-08
2006-08-29
HENRYK MARIAN CUGA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-08
2007-07-19
MARTA IZABELA PARUZEL SPRYSAK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-16
2005-03-21
GABRIEL ZYGMUNT KIELAK
Członek Organu Nadzoru
2005-08-25
2006-08-29
STANISŁAW STAL
Powiernik
2008-07-01
2012-02-29
JERZY PAŁYS
NADZORCA SĄDOWY
2007-01-31
2008-07-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO WSZELKIE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU WRAZ Z INNYMI CZŁONKAMI ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
ANDRZEJ KOCIUBIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-07-08
2005-08-25
BOGDAN ADAM STANACH
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-07-08
2005-08-25
BOGDAN ADAM STANACH
PREZES ZARZĄDU
2005-08-25
2006-01-20
RYSZARD TOMASZ STYPA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-07-08
2005-08-25
GRZEGORZ JACEK REBAJN
PREZES ZARZĄDU
2006-01-20
2006-12-13
ZDZISŁAW ŁUCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-05-31
2007-02-23
ZDZISŁAW ŁUCZAK
PREZES ZARZĄDU
2007-02-23
2012-02-29
JERZY KAZIMIERZ GREGORIEW
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-19
2002-04-05
STANISŁAW WIESŁAW ARCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-19
2001-08-03
JANUSZ PAWEŁ MICAŁ
PREZES ZARZĄDU
2001-06-19
2001-10-11
2001-06-19
2005-08-04
PACZKOWSKIE ZAKŁADY CHEMII GOSPODARCZEJ "POLLENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-04
2009-05-19
POLLENA SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-19
2004-09-24
SIENKIEWICZA, 18, PACZKÓW, 47-370, PACZKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie