KRS 0000100332
REGON00219904600000
NazwaFUNDACJA KULTURY W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKULTURY
Data rejestracji 18 mar 2002 (23 lata temu) 18 mar 2002
Data usunięcia 10 mar 2017 10 mar 2017
Forma prawnaFUNDACJA
Adres PIĘKNA, 1B, WARSZAWA, 00-539, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#2123Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5247A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK #5247B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7440Z REKLAMA #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7486Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9231G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCHBARBARA TERESA DĄBROWSKA
Likwidator
2011-03-28
2017-03-10
MICHAŁ MARCIN JAGIEŁŁO
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2005-09-19
JACEK PURCHLA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2005-09-19
JANUSZ WACŁAW FOGLER
Członek Organu Nadzoru
2002-10-25
2005-09-19
FELIKS KULIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2017-03-10
RYSZARD ŻÓŁTANIECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-25
2005-12-19
KAROL EDWARD SZWARC
Członek Organu Nadzoru
2004-04-19
2017-03-10
ANDRZEJ JACEK BLIKLE
Członek Organu Nadzoru
2005-09-19
2007-01-02
KRZYSZTOF GIERAŁTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-02
2008-09-29
MIROSŁAW GRELIK
Członek Organu Nadzoru
2007-01-02
2007-09-28
KRZYSZTOF ZANUSSI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-02
2009-11-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM POWOŁANYM PRZEZ ZARZĄD, B) ŁĄCZNIE 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB, C) ŁĄCZNIE 1 CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM POWOŁANYM PRZEZ ZARZĄD.
JANUSZ STEFAN BRYŚ
PREZES ZARZĄDU
2002-03-18
2004-01-21
JERZY WITOLD MILEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-18
2009-11-30
JERZY WITOLD MILEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-11-30
2011-03-28
STEFAN STARCZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-18
2004-01-21
GRZEGORZ ALEKSANDER BOGUTA
PREZES ZARZĄDU
2004-01-21
2005-12-19
JANUSZ FAJKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-21
2005-12-19
RYSZARD ŻÓŁTANIECKI
PREZES ZARZĄDU
2005-12-19
2009-11-30
2002-03-18
2011-03-28
FUNDACJA KULTURY
2002-03-18
2004-10-08
ORDYNACKA, 13, WARSZAWA, 00-364, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie