KRS 0000289852
NIP5213461288
REGON14116913200000
NazwaFUNDACJA PROMOCJI KINA FILM POLSKI W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROMOCJI KINA FILM POLSKI
Data rejestracji 25 paź 2007 (17 lat temu) 25 paź 2007
Data usunięcia 20 cze 2013 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres PUŁAWSKA, 61, WARSZAWA, 02-595, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9213Z PROJEKCJA FILMÓW #9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #5247B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5247A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK #7440Z REKLAMA #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #5530A RESTAURACJEZBIGNIEW DOMAGALSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-25
2013-06-20
JULIUSZ MACHULSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-25
2013-06-20
TADEUSZ CHMIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-25
2013-06-20
JACEK BOLESŁAW BROMSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-25
2013-06-20
ANNA MARIA IWASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-10-25
2009-11-12
MICHAŁ JAN KWIECIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-25
2013-06-20
WŁODZIMIERZ NIDERHAUS
Członek Organu Nadzoru
2007-10-25
2013-06-20
PIOTR DZIĘCIOŁ
Członek Organu Nadzoru
2007-10-25
2013-06-20
MACIEJ TOMASZ STRZEMBOSZ
Członek Organu Nadzoru
2007-10-25
2013-06-20
JANUSZ MORGENSTERN
Członek Organu Nadzoru
2007-10-25
2011-12-01
WITOLD MISSALA
Likwidator
2011-12-01
2013-06-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU FUNDACJI ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF GIERAT
PREZES ZARZĄDU
2007-10-25
2009-11-12
MONIKA IZABELA WOŹNIACKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-25
2008-10-17
BARTŁOMIEJ JAKUB FUKIET
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-17
2009-11-12
ARTUR LIEBHART
PREZES ZARZĄDU
2009-11-12
2011-05-04
JAN ALEKSANDER MOGILNICKI
PREZES ZARZĄDU
2011-05-04
2011-12-01
RYSZARD KIREJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-04
2011-12-01
2007-10-25
2011-12-01
FUNDACJA PROMOCJI KINA FILM POLSKI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie