KRS 0000042671
REGON01733614900000
NazwaCENTRUM STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I SAMORZĄDOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUM STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
Data rejestracji 24 wrz 2001 (23 lata temu) 24 wrz 2001
Data usunięcia 26 mar 2019 26 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -----, -----, WARSZAWA, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7320A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH #7320B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRAWNYCH #7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320I PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7514Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNAWspólnik
2001-09-24
2019-03-26
251 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 251.000 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH
01258103900000
WIESŁAW TADEUSZ MIGUT
Członek Organu Nadzoru
2001-09-24
2019-03-26
KRZYSZTOF OLBRYCHT
Członek Organu Nadzoru
2001-09-24
2019-03-26
RYSZARD ŻÓŁTANIECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-24
2019-03-26
JAN MARCIN SKÓRZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-24
2002-10-08
TERESA BORKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-24
2019-03-26
MAKSYMILIAN ANDRZEJ BYLICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-08
2019-03-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JACEK ROBERT BOCHENEK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-24
2001-12-19
JACEK ROBERT BOCHENEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-19
2002-03-04
JERZY MAREK NOWAKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-24
2002-03-04
TOMASZ MARIAN JACKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-24
2001-11-23
KATARZYNA SKÓRZYŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-23
2001-12-19
KATARZYNA SKÓRZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU I DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2001-12-19
2002-03-04
KATARZYNA SKÓRZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-03-04
2019-03-26
2001-09-24
2003-11-13
SMOLNA, 12, WARSZAWA, 00-375, WARSZAWA, POLSKA
2003-11-13
2008-02-19
MARIENSZTAT, 8, WARSZAWA, 00-302, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie