KRS 0000178948
NIP1130004066
REGON00813267500000
NazwaKOM-PAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKOM-PAKT
Data rejestracji 07 lis 2003 (21 lat temu) 07 lis 2003
Data usunięcia 11 lut 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GÓRCZEWSKA, 137, WARSZAWA, 01-459, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7880000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #182 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ #262 PRODUKCJA CERAMIKI SZLACHETNEJ, MATERIAŁÓW I WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHKRYSTYNA PAWLAK
Wspólnik
2003-11-07
2007-12-06
76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38000 ZŁOTYCH
PIOTR JACEK GOVENLOCK
Wspólnik
2003-11-07
2007-12-06
73 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2005-04-12
2007-12-06
151 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75500 ZŁOTYCH
09000387600000
Wspólnik
2007-12-06
2009-02-11
15.760 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.880.000 ZŁ
01266124100000
GRZEGORZ JACEK REBAJN
Członek Organu Nadzoru
2005-04-12
2008-03-20
MACIEJ GAWLIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-20
2009-02-11
MAREK PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-07
2009-02-11
KRZYSZTOF ŻUROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-12
2008-03-20
ZBIGNIEW ANTONI KULIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-12
2008-03-20
TOMASZ LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-20
2009-02-11
DARIUSZ BRZESKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-20
2008-08-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAREK PAWLAK
PREZES ZARZĄDU
2003-11-07
2008-08-07
PAWEŁ ADAM SOŁTYSIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-07
2008-02-04
PAWEŁ ADAM SOŁTYSIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-04
2008-03-20
PIOTR JACEK GOVENLOCK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-07
2003-12-18
PIOTR JACEK GOVENLOCK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-18
2008-03-20
MACIEJ ZYGMUNT LASOTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-04
2008-10-10
CEZARY WIERZCHOŁEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-04
2009-02-11
JAROSŁAW JASTRZĘBSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-20
2009-02-11
PAWEŁ PIWOWAR
PREZES ZARZĄDU
2008-08-07
2009-02-11
2003-11-07
2008-02-04
"KOM-PAKT" PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie