KRS 0000046347
NIP5830018411
REGON19037087300000
Nazwa"OPTIX POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOPTIX POLSKA
Data rejestracji 25 wrz 2001 (23 lata temu) 25 wrz 2001
Data usunięcia 01 mar 2013 01 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚLĄSKA, 23, GDYNIA, 81-319, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 368500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#182 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ #262 PRODUKCJA CERAMIKI SZLACHETNEJ, MATERIAŁÓW I WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #263 PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #3313 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3319 NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5819 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #611 MORSKI I PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #612 ŚRÓDLĄDOWY TRANSPORT WODNY #613 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7733 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGOANDRZEJ SZEWCZYK
Wspólnik
2001-09-25
2007-08-16
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ
WOJCIECH MAKOWSKI
Wspólnik
2001-09-25
2006-11-30
105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.500 PLN
Wspólnik
2001-09-25
2006-01-17
490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 245.000 PLN
01264252200000
Wspólnik
2006-01-17
2007-10-10
737 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 368.500,00 ZŁ
09000387600000
Wspólnik
2006-11-30
2007-08-28
247 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 123.500,00 ZŁ
01264252200000
Wspólnik
2007-10-10
2013-03-01
737 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 368.500,00 ZŁ
01266124100000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANDRZEJ SZEWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-25
2003-11-28
ANDRZEJ SZEWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-28
2004-11-24
ANDRZEJ CZESŁAW RETMAN
V-CE PREZES ZARZĄDU
2001-11-19
2004-11-24
ANDRZEJ CZESŁAW RETMAN
PREZES ZARZĄDU
2004-11-24
2013-03-01
ROMAN GAJDZIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-19
2013-03-01
WOJCIECH MAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-11-28
2004-11-24
2001-09-25
2004-11-24
ŚLĄSKA, 35/37, GDYNIA, 81-310, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie