KRS 0000131119
Nazwa"WIEDZANET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWIEDZANET
Data rejestracji 24 wrz 2002 (22 lata temu) 24 wrz 2002
Data usunięcia 19 gru 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OKRZEI, 35, WARSZAWA, 03-715, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1740000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #45 BUDOWNICTWO #72 INFORMATYKA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7440Z REKLAMA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #924 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCHWspólnik
2002-09-24
2006-01-13
1574 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 787000 ZŁ
01287726000000
Wspólnik
2003-03-11
2006-01-13
1786 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 893000 ZŁ
01114000800000
Wspólnik
2006-01-13
2007-02-07
3.480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.740.000,00 PLN
09000387600000
Wspólnik
2007-02-07
2008-12-19
518 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 259.000 ZŁ
00806211800000
Wspólnik
2007-02-07
2008-12-19
2.362 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.181.000,00 PLN
01515201400000
JERZY DURŚLEWICZ
Wspólnik
2007-02-07
2008-12-19
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 ZŁ
PAWEŁ BALA
Członek Organu Nadzoru
2007-02-07
2008-12-19
KRZYSZTOF PYZIK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-24
2005-08-09
ALEKSANDER PLATA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-24
2005-08-09
JAN GOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-24
2005-08-09
ZBIGNIEW ANTONI KULIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-09
2008-12-19
GRZEGORZ JACEK REBAJN
Członek Organu Nadzoru
2005-08-09
2007-02-07
ANDRZEJ HENRYK MUSIOŁ
Członek Organu Nadzoru
2005-08-09
2007-02-07
JAROSŁAW FELKA
Członek Organu Nadzoru
2007-02-07
2008-12-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JERZY DURŚLEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-09-24
2008-12-19
DOROTA IWONA DRACZYŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-24
2004-04-26
DOROTA IWONA DRACZYŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-04-26
2008-12-19
KRZYSZTOF SŁAWOMIR BIERNACKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-24
2002-12-30
BOGDAN WASILEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR HANDLOWY
2003-09-16
2008-12-19
2002-09-24
2004-04-26
JAGIELLOŃSKA, 74, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie