KRS 0000705313
NIP5223105951
REGON36883223800000
NazwaQPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaQPS
Data rejestracji 27 lis 2017 (7 lat temu) 27 lis 2017
Data usunięcia 01 mar 2024 01 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA BODYCHA, 87, REGUŁY, 05-816, REGUŁY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@QUMAK.PRO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJWspólnik
2017-11-27
2024-03-01
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.
01287726000000
Wspólnik
2019-10-23
2024-03-01
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 ZŁOTYCH
36077780100000
Wspólnik
2019-10-23
2024-03-01
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 ZŁOTYCH
19118250100000
SŁAWOMIR POŁUKORD
Członek Organu Nadzoru
2018-02-12
2019-04-16
STANISŁAW RYSZARD KACZORUK
Członek Organu Nadzoru
2018-02-12
2024-03-01
WOJCIECH JACEK WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2018-02-12
2019-04-16
SYLWESTER SEWERYN BIERNACKI
Członek Organu Nadzoru
2019-04-16
2024-03-01
JAROSŁAW STARĘGA
Członek Organu Nadzoru
2019-04-16
2024-03-01
LECHOSŁAW TADEUSZ KOCHAŃSKI
Powiernik
2020-05-08
2024-03-01
LECHOSŁAW TADEUSZ KOCHAŃSKI
reprezentant
LECHOSŁAW TADEUSZ KOCHAŃSKI
Beneficjent
MARTA ANNA ZIELIŃSKA
Prokurent
2018-02-12
2019-11-19
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
LECHOSŁAW TADEUSZ KOCHAŃSKI
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BARTOSZ ĆWIKLIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-02-12
2019-04-16
TOMASZ ZENON ZYGMUNTOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-04-16
2019-11-19
BARTŁOMIEJ ANDRZEJ ŁATKA
PREZES ZARZĄDU
2017-11-27
2024-03-01
2017-11-27
2019-10-23
QUMAK PROFESSIONAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-10-23
2020-05-08
QPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-11-27
2018-02-27
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 134, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA
2018-02-27
2019-02-21
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 136, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA
2019-02-21
2019-11-19
UL. PUŁAWSKA, 182, WARSZAWA, 02-670, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie