KRS 0000039345
NIP8942606793
REGON93215264200000
NazwaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA WSPÓLNOTA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaWSPÓLNOTA LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 03 wrz 2001 (23 lata temu) 03 wrz 2001
Data usunięcia 31 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA
Adres MARYNARKI POLSKIEJ, 100, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6512A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMILECHOSŁAW TADEUSZ KOCHAŃSKI
Beneficjent
LECHOSŁAW TADEUSZ KOCHAŃSKI
ZGŁASZAJĄCY - INNY
JAN ROMAN CHMIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2008-11-07
MIROSŁAW BURDZICKI
Członek Organu Nadzoru
2008-11-07
2009-04-24
MAREK TELESFOR MACIEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-11-07
2009-04-24
MARIAN WOJCIECH SKUTNIK
Członek Organu Nadzoru
2008-11-07
2009-04-24
ANDRZEJ SZEWCZYSZYN
Członek Organu Nadzoru
2009-04-24
2009-09-02
KAROL WACŁAW ŻYROMSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-24
2009-09-02
JAN ROMAN CHMIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-24
2023-01-31
ŁUKASZ MICHAŁ KROMPASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2009-04-24
2009-09-02
HENRYK MIKORSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-24
2009-09-02
LUDWIK ROMAN SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2009-09-02
2012-06-28
ZBIGNIEW WIESŁAW MAKIEŁA
Członek Organu Nadzoru
2009-09-02
2023-01-31
EWA ANNA ROSZKOWSKA KLESZCZ
Członek Organu Nadzoru
2009-09-02
2010-08-19
PAULINA STĘPNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-07-24
2023-01-31
JANINA SUBOTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-07-24
2023-01-31
MICHAŁ KONOPKA
Członek Organu Nadzoru
2014-07-24
2023-01-31
TOMASZ WŁOSTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-11-07
2009-04-24
SYLWIA KLIMEK
Członek Organu Nadzoru
2014-07-24
2023-01-31
ZBIGNIEW ANDRZEJ PUNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2003-07-17
ŁUKASZ MICHAŁ KROMPASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2008-11-07
MONIKA BARBARA CIMCIOCH
Członek Organu Nadzoru
2009-09-02
2012-06-28
JAROSŁAW SEBASTIAN LECH
Członek Organu Nadzoru
2010-07-16
2014-01-14
JANUSZ ANDRZEJ OSSOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-28
2014-01-29
KAZIMIERZ JANIAK
Członek Organu Nadzoru
2012-06-28
2013-09-26
KRZYSZTOF LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-28
2014-01-14
KAROL WACŁAW ŻYROMSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2008-11-07
HENRYK MIKORSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2008-11-07
ANDRZEJ SZEWCZYSZYN
Członek Organu Nadzoru
2003-07-17
2008-11-07
ROMAN KUCAJ
Członek Organu Nadzoru
2008-11-07
2009-04-24
ARTUR ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2014-07-24
2023-01-31
LECHOSŁAW KOCHAŃSKI
Powiernik
2014-12-12
2023-01-31
MAGDALENA ANNA SMÓŁKA
OSOBA POWOŁANA W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPADŁEGO
2014-12-12
2023-01-31
LECHOSŁAW TADEUSZ KOCHAŃSKI
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
MARIAN WOJCIECH SKUTNIK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-03
2008-09-22
MARIA WANDA KASZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-03
2008-11-07
BENEDYKT SZCZEPAN BANASZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-03
2008-02-08
MAREK TELESFOR MACIEJEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-08
2008-09-22
MACIEJ KAZIMIERZ KURANT
PREZES ZARZĄDU
2008-09-22
2008-11-07
ZDZISŁAW KAWKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-02-21
2013-08-30
BOŻENA MARIA CZECHOWSKA TRAWIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-22
2008-11-07
ANDRZEJ PUŁKA
PREZES ZARZĄDU
2008-11-07
2009-04-24
JERZY GIERCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-07
2009-04-24
LESZEK JAKUBÓW
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-07
2009-04-24
MACIEJ KAZIMIERZ KURANT
PREZES ZARZĄDU
2009-04-24
2010-09-16
MARIA WANDA KASZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-24
2009-09-02
BOŻENA MARIA CZECHOWSKA TRAWIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-24
2011-02-21
JACEK ADRIAN MATUSIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-02
2011-02-21
ANDRZEJ PODLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-09-16
2013-08-30
ROBERT ZBIGNIEW RUSIECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-02-21
2013-08-30
2001-09-03
2014-02-17
SPÓŁDZIELNIA
2001-09-03
2010-01-12
POŁUDNIOWO-ZACHODNIA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA
2010-01-12
2014-12-12
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA WSPÓLNOTA
2001-09-03
2005-01-28
GRABISZYŃSKA, 103, WROCŁAW, 53-439, WROCŁAW, POLSKA
2005-01-28
2012-10-22
MUCHOBORSKA, 14, WROCŁAW, 54-424, WROCŁAW, POLSKA
LECHOSŁAW TADEUSZ KOCHAŃSKI
"LECEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA "POLSKA" W UPADŁOŚCI "KORSA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "RD BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W UPADŁOŚCI POLSKIE BIURO PODRÓŻY TRAVEL TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA "WYBRZEŻE" W UPADŁOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W NADARZYNIE W UPADŁOŚCI AUDIO-VIDEO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIE KUPCÓW WARSZAWSKICH BAZARU RÓŻYCKIEGO W LIKWIDACJI "ELEMENTY BUDOWLANE RADYMNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WHITE SHELL DEVELOPMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TRANS-ENERGO" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ BELLCOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOPOCKI KLUB TENISOWY PAŁACOWE CENTRUM KONFERENCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI "DENIQUE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI WGI CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "PALUSZEK" M I P PALUCH SPÓŁKA JAWNA TRAVELER WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI I UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ABM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI T-MAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA SAMURI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INCENTIVE CONCEPT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA BIURO DORADCÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EDBUD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ I.D. MARKETING SPÓŁKA AKCYJNA DOLNOSLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ENCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI JOKER FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI ICP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI HPCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA I OBSŁUGI PROJEKTÓW EKOLOGICZNYCH "GREEN POWER ENERGY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORCHARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KP PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FINANSE KP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI DWS WYBRZEŻE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI HERMES ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI CBC SPÓŁKA AKCYJNA MOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI GLOBAL EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI SOLUTIONS.RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI PROJEKT KWIDZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI PROJEKT POŁANIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI QPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI DOLINA ODKRYWCÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI S11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KGS RESTRUKTURYZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AUGUST INŻYNIERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI FORTEM STAWOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI BRIT-POL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCIJAN ROMAN CHMIELEWSKI
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "LOTNICZY DWORZEC TOWAROWY WROCŁAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNO - REHABILITACYJNA PULSANTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA "DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EKOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMAREK TELESFOR MACIEJEWSKI
QUATTRO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARIAN WOJCIECH SKUTNIK
REGIONALNA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA QUATTRO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELCZE CENTRUM INWESTYCYJNO-FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄHENRYK MIKORSKI
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWA CZŁONKÓW SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA KATOLIKÓW IMIENIA KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO FUNDACJA "PROMYK SŁOŃCA" "PROMYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAN KRZYŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EURO ADMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EURO ADMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWALUDWIK ROMAN SIKORA
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RODZINA STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM.ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO W GDAŃSKU SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA ZACHODNIA EUROPEJSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ADVENDO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIEWA ANNA ROSZKOWSKA KLESZCZ
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA ZACHODNIAMICHAŁ KONOPKA
RENVIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄLECHOSŁAW KOCHAŃSKI
ALUGASS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ WIEDEMANN-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LAMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "KORSA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ FABRYKA TARCZ ŚCIERNYCH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ MULTIGLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAZOWIECKA WYTWÓRNIA WÓDEK I DROŻDŻY "POLMOS" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ AGENCJA TRANSPORTOWA LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "S.E.I.C.C.F. POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MARAR" SPÓŁKA JAWNA TOMASZ NOWAK I S-KA "NORTHSTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GERMAFLEX D.HOWORUS SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA "WYBRZEŻE" W UPADŁOŚCI "EURO MOTOR CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "GRUPA INICJATYW GOSPODARCZYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ABS SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BANK SPÓŁDZIELCZY W NADARZYNIE W UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I MELIORACJI "WODMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "GEOMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "GAZIMPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERCO SPÓŁKA AKCYJNA ZBYRCOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKY CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "DOMAIN MENADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "REMUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ KOLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "INTERBROK INVESTMENT E.DRÓŻDŻ I SPÓŁKA" SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "AGENCJA J.A.R." SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ FRAUD VICTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ TRAVELER WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI I UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DELTASPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ BUSINESS ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "URSUS KOMPONENTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW INFRASTRUKTURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ SAMURI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYDAWNICTWO "WIEDZA POWSZECHNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ NOWE OGRODY 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ DOL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI HALOFARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ BERDE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ BEVERLY HILLS VIDEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ PRO CERAMICS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI AVANS CENTRUM-WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ALPINE BAU GMBH A - 1 SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ SIGMA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA WZT LIDER DMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA DOLNOSLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ CARTOON PLANET SPÓŁKA AKCYJNA MEW SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI OLT EXPRESS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOLE MOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PLATFORMA OKIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI MASTER CHEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI HAKAMORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GLOBAL EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCIZBIGNIEW ANDRZEJ PUNIEWSKI
KANCELARIA PRAWNA HTP PUNIEWSKA WASZCZYŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KANCELARIA PRAWNA GRABIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA NOWE TECHNOLOGIE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI WIERZYTELNOŚCI GLOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NOWE TECHNOLOGIE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA IT GLOB PUNIEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA WIERZYTELNOŚCI GLOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJAROSŁAW SEBASTIAN LECH
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA STEFCZYK FINANSE - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA STEFCZYK FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA ALEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EWINNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SF FINANSE SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STEFCZYK FINANSE SPÓŁKA AKCYJNAJANUSZ ANDRZEJ OSSOWSKI
SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RODZINA STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ KRAJOWA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA ZACHODNIA APLITT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT NAUKOWY SPÓŁDZIELNIA PRACY SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT NAUKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "FUNDACJA WSPIERANIA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH" FUNDACJA EDUKACJI SPÓŁDZIELCZEJ W LIKWIDACJIKAZIMIERZ JANIAK
STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ PORT LOTNICZY GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POMORSKIE HURTOWE CENTRUM ROLNO-SPOŻYWCZE SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA ZACHODNIA TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA WSPÓLNOTA FINANSE - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJIKRZYSZTOF LEWANDOWSKI
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ALEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EWINNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SF FINANSE SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STEFCZYK FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA BBS GROUP BARBUSIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNAARTUR ZAJĄC
UNIMA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. ŚW. JANA Z KĘT SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO "FILMRAJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SALE SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIMACIEJ KAZIMIERZ KURANT
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA "POLSKA" W UPADŁOŚCI INWESTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KP PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FINANSE KP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI MIEJSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIZDZISŁAW KAWKA
ASM UNII SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DWS WYBRZEŻE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIMAGDALENA ANNA SMÓŁKA
GDAŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "KONKRET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOCZNIA WISŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOCZNIA GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "MARINE METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY PŁYT PILŚNIOWYCH "CZARNA WODA" SPÓŁKA AKCYJNA MAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI STOCZNIA MARYNARKI WOJENNEJ SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ PORT LOTNICZY GDYNIA - KOSAKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJBOŻENA MARIA CZECHOWSKA TRAWIŃSKA
EUROPEJSKI HOLDING ENERGETYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄANDRZEJ PUŁKA
"POLBUS-PKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZEC TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "WODOCIĄGI I KANALIZACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELCZE CENTRUM INWESTYCYJNO-FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJERZY GIERCZAK
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FARMACJA KOLEJOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ENERGA ELEKTROCIEPŁOWNIA KALISZ SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "WODOCIĄGI I KANALIZACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WROCŁAWSKI KLUB SPORTOWY "ŚLĄSK WROCŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY MECHANICZNE URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH "DEZAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ CHEMIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "WODOCIĄGI KŁODZKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EUROPEJSKI INSTYTUT MIEDZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POGOTOWIE ŻYCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄLESZEK JAKUBÓW
PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN SPÓŁKA AKCYJNA KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ORLEN KOLTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MED-ALKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CENTRUM LOGISTYKI PRODUKTÓW MROŻONYCH LO-KA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA KRONN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "POLESIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W POLESIU W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "DETENTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI COSMETICS RDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "LOTOS KOLEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LO-KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROFESCAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IRON DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA SUPRA INWEST SPÓŁKA AKCYJNA ORLEN KOLTRANS SPÓŁKA AKCYJNAJACEK ADRIAN MATUSIAK
CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA FIGENE CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA ALTREALIA INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA PARTEX SPÓŁKA AKCYJNA FUNDMAN SPÓŁKA AKCYJNA KAPITAŁOWA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNAANDRZEJ PODLIŃSKI
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA "H AND S" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SOFTCORP" GOLAS, WYPYCH, PODLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA H AND S OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA HARDWARE SOFTWARE OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EMA IT BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIMARYNARKI POLSKIEJ, 100, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
WAN INKASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "3PCD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PHARMAG SPÓŁKA AKCYJNA "ATP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EFMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HURTOWO-DETALICZNE "MERKURY" "JM PROPERTIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY "PEKUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MP100" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL