KRS 0000315318
NIP8971747036
REGON02081169700000
NazwaSPÓŁDZIELCZE CENTRUM INWESTYCYJNO-FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPÓŁDZIELCZE CENTRUM INWESTYCYJNO-FINANSOWE
Data rejestracji 09 paź 2008 (16 lat temu) 09 paź 2008
Data usunięcia 19 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LWOWSKA, 43, WROCŁAW, 53-515, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMIANDRZEJ PUŁKA
Prokurent
2008-10-27
2021-05-19
PROKURA SAMOISTNA
"FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU WSPÓŁPRACY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ EVEREST"
Wspólnik
2008-10-09
2021-05-19
1(JEDEN) UDZIAŁ O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 ZŁOTYCH (PIEĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZAD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI,W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY , UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁACZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARIAN WOJCIECH SKUTNIK
PREZES ZARZĄDU
2009-03-04
2015-10-16
TOMASZ TUCZAPSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-10-09
2008-10-27
BARTOSZ MARCIN JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-10-27
2009-03-04
2008-10-09
2009-03-04
LESZCZYŃSKIEGO, 4, WROCŁAW, 50-078, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie