KRS 0000166369
NIP8961000502
REGON93047781900000
NazwaEUROPEJSKI INSTYTUT MIEDZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEUROPEJSKI INSTYTUT MIEDZI
Data rejestracji 02 lip 2003 (21 lat temu) 02 lip 2003
Data usunięcia 02 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, 8-11, WROCŁAW, 50-125, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 105000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8961000502
data rejestracji 01 sty 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEANTHONY CHARLES LEA
Beneficjent
1964-11-27
ROBERT PINTÉR
reprezentant
1973-03-10
EWA JOANNA OLSZEWSKA
Likwidator
2021-02-09
2021-06-23
ROBERT PINTÉR
Likwidator
2021-06-23
2022-02-02
1973-03-10
MICHAŁ JAN RAMCZYKOWSKI
Likwidator
2020-03-06
2020-12-11
JÓZEF CHLEBICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2005-10-04
JAN KAZIMIERZ SZLACHETKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2006-05-10
ADAM MARCELI DUSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2005-10-04
ELŻBIETA EWA IDZIK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2010-11-15
ELŻBIETA BARBARA CZAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2006-05-10
JÓZEF DUDZIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2006-05-10
JAN ZIAJA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-10
2016-09-06
KRZYSZTOF ROBERT KACZMARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2016-09-06
2019-03-20
RAFAŁ KRZYSZTOF SKRZYPCZAK
Członek Organu Nadzoru
2016-09-06
2019-03-20
JENS JACOBSEN
Członek Organu Nadzoru
2016-09-06
2017-05-24
Wspólnik
2003-07-02
2007-10-09
26 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 78.000 (SIEDEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
39036285000000
Wspólnik
2007-10-09
2010-09-08
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 87 000 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
39002176400000
EUROPEAN COPPER INSTITUTE
Wspólnik
2010-09-08
2022-02-02
31 (TRZYDZIEŚCI JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93.000 ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE ZOTYCH)
MIROSŁAWA MARIA WYSOCKA
Prokurent
2003-07-02
2006-12-08
SAMOISTNA
JOANNA ADAMOWICZ
Prokurent
2006-12-08
2013-07-09
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
KAZIMIERZ ZAKRZEWSKI
Prokurent
2006-12-08
2007-12-27
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
PIOTR ZYGFRYD JURASZ
Prokurent
2007-12-27
2013-07-09
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ANTHONY CHARLES LEA
Beneficjent
PRESIDENT ICA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.
PIOTR ZYGFRYD JURASZ
PREZES
2003-07-02
2006-04-18
JERZY GIERCZAK
PREZES
2006-04-18
2008-07-16
MICHAŁ JAN RAMCZYKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-07-16
2020-03-06
2003-07-02
2015-04-27
POLSKIE CENTRUM PROMOCJI MIEDZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-27
2020-03-06
EUROPEJSKI INSTYTUT MIEDZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-07-02
2006-01-26
PL. 1 MAJA, 1-2, WROCŁAW, 50-136, WROCŁAW, POLSKA
2006-01-26
2010-11-15
PL. JANA PAWŁA II, 1, WROCŁAW, 50-136, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie