KRS 0000055091
NIP6920000065
REGON39005866100000
NazwaKGHM ZANAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKGHM ZANAM
Data rejestracji 19 paź 2001 (23 lata temu) 19 paź 2001
Data usunięcia 21 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOPALNIANA, 7, POLKOWICE, 59-101, POLKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 39769850,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6920000065
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
34249000050000453060891802
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
42249000050000460075916429
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
03124062921111001051000201
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
03124062921111001051000298
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
12124062921111001055640616
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
14124062921111001050955092
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
17124062921111001050599339
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
25124062921111001052142465
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
25124062921111001075399185
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
29124062921787001048150023
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0729Z GÓRNICTWO POZOSTAŁYCH RUD METALI NIEŻELAZNYCH #2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJMARCIN TADEUSZ BIAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-04-25
2008-05-14
JANUSZ STANISŁAW GLINKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-18
2003-04-16
MARIUSZ JÓZEF SZCZEPAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-19
2002-04-18
BARBARA ANDRYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-19
2004-05-10
PAWEŁ MARKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-27
2009-02-09
ARKADIUSZ DARIUSZ GIERAŁT
Członek Organu Nadzoru
2008-05-14
2008-09-30
RYSZARD PIOTR JĘDRUSIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-30
2011-05-17
MIROSŁAW ALEKSANDER PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2009-02-09
2011-09-06
KRYSTIAN BUKINA
Członek Organu Nadzoru
2009-10-06
2010-01-29
LESZEK MIERZWA
Członek Organu Nadzoru
2009-12-31
2011-05-17
MIROSŁAW ZDZISŁAW JERSZYŃSKI
Prokurent
2002-04-18
2005-11-30
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
LESZEK STANISŁAW STOJKE
Prokurent
2002-04-18
2003-07-17
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MIROSŁAW ZDZISŁAW JERSZYŃSKI
Prokurent
2006-03-29
2007-11-14
ŁĄCZNA
CZESŁAW KAZIMIERZ MULARSKI
Prokurent
2001-10-19
2003-07-17
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRZYSZTOF JÓZEF KUCZYŃSKI
Prokurent
2001-10-19
2002-04-18
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BARBARA ANDRYSIAK
Prokurent
2008-06-18
2009-10-26
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
SŁAWOMIR LEOPOLD DOMINO
Prokurent
2008-11-14
2009-12-07
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
STANISŁAW WALENTY MIĘTKI
Prokurent
2009-10-26
2009-12-07
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JERZY LESZEK ZAPART
Prokurent
2009-12-10
2010-01-14
PROKURA ŁĄCZNA-Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
STANISŁAW WALENTY MIĘTKI
Prokurent
2009-12-10
2014-09-11
PROKURA ŁĄCZNA-Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARCIN SKÓRSKI
Beneficjent
MAREK BEDNARZ
Beneficjent
MAREK BEDNARZ
zgłaszający - członek zarządu
MARIUSZ JAN ZYBACZYŃSKI
Beneficjent
MARIUSZ JAN ZYBACZYŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2001-10-19
2005-11-30
609.397 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.469.850 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI MILIONÓW CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
39032296800000
Wspólnik
2005-11-30
2010-11-18
719.397 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.969.850 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI PIĘĆ MILIONÓW DZIEWIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
39036285000000
Wspólnik
2010-11-18
2015-05-21
795.397 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.769.850,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ MILIONÓW SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
39002176400000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JACEK ANDRZEJ KARDELA
PREZES ZARZĄDU
2009-10-30
2013-10-17
JERZY GÓRNIAK
PREZES ZARZĄDU
2006-03-29
2008-04-30
BARTŁOMIEJ WOJCIECH WIĄZOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-05-12
2010-02-19
ANDRZEJ REWAK
PREZES ZARZĄDU
2008-04-30
2009-10-30
ANDRZEJ REWAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-10-30
2009-12-17
EDWARD POZNAR
PREZES ZARZĄDU
2001-10-19
2002-10-10
EDWARD POZNAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-10-10
2004-03-30
LESZEK STANISŁAW STOJKE
PREZES ZARZĄDU
2014-05-08
2015-05-21
DOROTA WŁOCH
PREZES ZARZĄDU
2013-10-17
2014-05-08
WITOLD BUGAJSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-05-08
2015-05-21
2001-10-19
2003-06-06
DOLNOŚLĄSKA FABRYKA MASZYN ZANAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-06
2013-06-06
DOLNOŚLĄSKA FABRYKA MASZYN ZANAM - LEGMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie