KRS 0000106965
NIP6112321244
REGON23088153100000
Nazwa"IZER GRANIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIZER GRANIT
Data rejestracji 16 kwi 2002 (22 lata temu) 16 kwi 2002
Data usunięcia 27 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSIEDLE HUTY, 19, SZKLARSKA PORĘBA, 58-580, SZKLARSKA PORĘBA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 140000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#0729Z GÓRNICTWO POZOSTAŁYCH RUD METALI NIEŻELAZNYCH #0899Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIANNA JOLANTA REWAK
Wspólnik
2002-04-16
2010-06-25
874 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 87.400,00 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH)
AGNIESZKA TYCEL
Wspólnik
2002-04-16
2015-09-10
280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JAROSŁAW HUMENNY
Wspólnik
2002-04-16
2015-09-10
175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500,00 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
MACIEJ KAMIŃSKI
Wspólnik
2002-04-16
2007-03-21
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000,00 ZŁ (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANDRZEJ MANDRELA
Wspólnik
2010-06-25
2015-09-10
874 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 87.400,00 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH)
JÓZEF URDA
Wspólnik
2015-09-10
2016-11-04
1.399 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 139.900,00 ZŁ (STO TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
LEVGEN KINDIUKH
Wspólnik
2016-11-04
2020-04-27
1.399 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 139.900,00 ZŁ (STO TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE
SYLWESTER STANISŁAW DĄBROWA
PREZES ZARZĄDU
2002-04-16
2002-10-07
KAZIMIERZ JÓZEF FRYDRYCH
PREZES ZARZĄDU
2002-10-07
2003-09-04
ANDRZEJ REWAK
PREZES
2003-09-04
2007-03-21
KAZIMIERZ JÓZEF FRYDRYCH
PREZES ZARZĄDU
2008-02-06
2015-05-29
IEVGEN KINDIUKH
PREZES ZARZĄDU
2016-10-25
2020-04-27
RADOSŁAW BOGUSZ JASTRZĄB
PREZES ZARZĄDU
2007-03-21
2008-02-06
PIOTR ANDRZEJ URDA
PREZES ZARZĄDU
2015-09-10
2016-10-25
2002-04-16
2020-04-27
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-16
2020-04-27
"IZER GRANIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-16
2020-04-27
OSIEDLE HUTY, 19, SZKLARSKA PORĘBA, 58-580, SZKLARSKA PORĘBA, POLSKA
2016-10-25
2020-04-27
0811Z - WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW
2016-10-25
2020-04-27
0729Z - GÓRNICTWO POZOSTAŁYCH RUD METALI NIEŻELAZNYCH
2016-10-25
2020-04-27
0899Z - POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2016-10-25
2020-04-27
4519Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie