KRS 0000187902
NIP5342139117
REGON01644681200000
NazwaTF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTF POLSKA
Data rejestracji 16 sty 2004 (21 lat temu) 16 sty 2004
Data usunięcia 20 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MSZCZONOWSKA, 36, RAWA MAZOWIECKA, 96-200, RAWA MAZOWIECKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓWKRYSTIAN POLOCZEK
Wspólnik
2004-01-16
2014-06-24
599 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 299.500 ZŁ
Wspólnik
2014-06-24
2021-10-20
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ
75044744700000
TOMASZ SŁAWOMIR GRZYB
Prokurent
2014-06-24
2018-06-20
PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA KUTYŁOWSKA
Prokurent
2014-06-24
2015-04-10
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ KUBLIK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-16
2012-10-11
ARTUR LIGIĘZA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-16
2004-01-30
LESZEK MIERZWA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2005-05-10
DARIUSZ SZEWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-05-10
2006-03-10
KRYSTIAN POLOCZEK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-16
2012-10-11
ANNA MAŁGORZATA MROCZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-03-10
2007-07-19
PAWEŁ LUBOMIR DUNICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-07-19
2012-10-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KATARZYNA NOWAKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-08-11
2012-12-15
KATARZYNA NOWAKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-15
2013-07-02
LESZEK WYSOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-15
2013-03-15
MARIUSZ WIKTOR KACZMARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-15
2013-07-02
SŁAWOMIR CEZARY MICKOWSKI
PREZES
2004-01-16
2004-08-19
SŁAWOMIR CEZARY MICKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-08-19
2005-01-19
SŁAWOMIR CEZARY MICKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-01-19
2006-03-10
PRZEMYSŁAW SPENNER
PREZES ZARZĄDU
2004-08-19
2005-01-19
ROBERT HENRYK PRZEDPEŁSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-03-10
2006-09-25
PIOTR SMOGORZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-09-25
2007-07-19
2004-01-16
2013-07-02
"AGENCJA CENOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-16
2012-12-15
WARSZAWSKA, 1, PIASTÓW, 05-820, PIASTÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie