KRS 0000032743
NIP5250000127
REGON00061716600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W WARSZAWIE
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W WARSZAWIE
Data rejestracji 02 sie 2001 (23 lata temu) 02 sie 2001
Data usunięcia 18 mar 2011 18 mar 2011
Forma prawnaPRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 144, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5250000127
data rejestracji 01 sty 1996
status Czynny
05160010680003010204906001
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81
Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA
28102010420000810204023008
PKO Oddział 4 w Warszawie
ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA
32102010420000820204022984
PKO Oddział 4 w Warszawie
ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA
35160010680003010204906140
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81
Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA
37102010420000800204022992
PKO Oddział 4 w Warszawie
ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA
47160010680003010204906021
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81
Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA
94102010420000890204021234
PKO Oddział 4 w Warszawie
ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #7911 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPIOTR ZYCH
Beneficjent
ALAN MARCIN BEROUD
Beneficjent
KAMIL RAFAŁ KOWALSKI
Beneficjent
PAWEŁ JAN LISIEWICZ
Beneficjent
ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI
Beneficjent
DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA
Beneficjent
AGATA WICIK
Beneficjent
ADAM EDMUND FRONCZAK
Beneficjent
PAWEŁ STANISŁAW ZIĘBA
Beneficjent
PAWEŁ STANISŁAW ZIĘBA
zgłaszający - członek zarządu
GRAŻYNA MARIA STODOLNY FEDORUK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2003-07-29
MARIA BEATA ŻACZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2003-07-07
STANISŁAW ŁUKASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2003-07-07
BARBARA DANUTA CZAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2002-04-11
ARTUR JAGNIEŻA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2002-04-11
MACIEJ PORĘBA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2006-03-02
MARIAN JERZY WORONIN
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2006-03-02
JANUSZ JACEK MARKUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-07
2006-08-28
KAZIMIERZ MURAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-02
2006-08-28
WIESŁAW MALICKI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-02
2006-08-28
ALAN MARCIN BEROUD
Beneficjent
DZ. U.2022 POZ 2369 Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2022 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYKAZU SPÓŁEK, W KTÓRYCH PRAWA Z AKCJI SKARBU PAŃSTWA WYKONUJE PREZES RADY MINISTRÓW LUB INNI CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW, PEŁNOMOCNICY RZĄDU LUB PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE,W TYM JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA
PAWEŁ JAN LISIEWICZ
Beneficjent
DZ. U.2022 POZ 2369 Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2022 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYKAZU SPÓŁEK, W KTÓRYCH PRAWA Z AKCJI SKARBU PAŃSTWA WYKONUJE PREZES RADY MINISTRÓW LUB INNI CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW, PEŁNOMOCNICY RZĄDU LUB PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE,W TYM JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA
ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI
Beneficjent
DZ. U.2022 POZ 2369 Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2022 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYKAZU SPÓŁEK, W KTÓRYCH PRAWA Z AKCJI SKARBU PAŃSTWA WYKONUJE PREZES RADY MINISTRÓW LUB INNI CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW, PEŁNOMOCNICY RZĄDU LUB PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE,W TYM JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA
DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA
Beneficjent
DZ. U.2022 POZ 2369 Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2022 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYKAZU SPÓŁEK, W KTÓRYCH PRAWA Z AKCJI SKARBU PAŃSTWA WYKONUJE PREZES RADY MINISTRÓW LUB INNI CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW, PEŁNOMOCNICY RZĄDU LUB PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE,W TYM JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA
2001-08-02
2002-03-29
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie