KRS 0000128195
REGON69057552000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXTER
Data rejestracji 26 sie 2002 (22 lata temu) 26 sie 2002
Data usunięcia 12 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PODKARPACKA, 12 A, RZESZÓW, 35-082, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2041000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMIELŻBIETA MARIA FURMANEK
Wspólnik
2002-08-26
2006-09-22
2.080 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ. KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.040.000 ZŁ.
WOJCIECH GRZEGORZ MARCHEWCZYK
Wspólnik
2002-08-26
2006-09-22
2 UDZIAŁY PO 500 ZŁ. KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ.
Wspólnik
2006-09-22
2007-05-21
2.082 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 1.041.000 ZŁ
53234337200000
Wspólnik
2007-05-21
2008-09-03
4082UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 2041000 ZŁ
01059558600000
"IBERIA MOTOR COMPANY" SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE
Wspólnik
2002-08-26
2006-02-10
2.000 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ. KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000. ZŁ.
010595586
KRYSTIAN KONRAD POLOCZEK
Wspólnik
2006-02-10
2007-05-21
2000 UDZIAŁÓW PO 500 PLN KAŻDY, NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 1000000 PLN
Wspólnik
2008-09-03
2012-10-12
4 082 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.041.000,00 ZŁ.
01081264100000
Wspólnik
2012-10-12
2018-02-12
4082 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.041.000,00 ZŁ
01717710700000
LESZEK MIERZWA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-28
2006-09-22
DARIUSZ SZEWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-28
2004-03-17
RYSZARDA PIECZYCHLEBEK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-28
2006-09-22
ANDRZEJ PAWEŁ KUBLIK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-17
2007-05-21
ANDRZEJ BOLESŁAW FLORIAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-10-31
2012-08-24
PIOTR STANISŁAWEK
Członek Organu Nadzoru
2007-05-21
2011-10-31
PAWEŁ DUNICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-01-24
2012-08-24
PIOTR JÓZEF FUCHS
Członek Organu Nadzoru
2011-10-31
2012-08-24
PIOTR PONIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-22
2007-05-21
ELŻBIETA MARIA FURMANEK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-22
2011-10-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTACJI: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - UPRAWNIONYM DO DZIAŁANIA JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO TO JEST PREZESA ZARZĄDU, UPRAWNIONYM DO DZIAŁANIA JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF JÓZEF LENIAR
PREZES ZARZĄDU
2006-09-22
2018-02-12
ELŻBIETA MARIA FURMANEK
PREZES ZARZĄDU
2002-08-26
2003-10-03
ELŻBIETA MARIA FURMANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-03
2006-09-22
WOJCIECH GRZEGORZ MARCHEWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-10-03
2006-09-22
2002-08-26
2003-08-28
PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWE EXTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie