KRS 0000019255
NIP7120150071
REGON43045892100000
NazwaPOLMOZBYT LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLMOZBYT LUBLIN
Data rejestracji 11 cze 2001 (23 lata temu) 11 cze 2001
Data usunięcia 11 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres REJTANA, 67, RZESZÓW, 35-959, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#45 BUDOWNICTWO #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #9240 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANASTANISŁAW JAROSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-10-09
2004-08-17
STANISŁAW PISZ
Członek Organu Nadzoru
2002-10-09
2003-09-10
RYSZARD PODKULSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-10
2017-08-30
SEBASTIAN PODKULSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-10
2017-09-08
MIROSŁAW MISIOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-10
2017-11-07
WIESŁAW MARIAN SKÓRA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-09
2003-09-10
URSZULA POTYRAŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-09
2003-09-10
ANDRZEJ PAWEŁ KUBLIK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-11
2002-06-05
JANUSZ STANISŁAW PROSTAK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-11
2002-01-11
JACEK CZESŁAW SKŁODOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2002-04-24
"AUTONIKA HOLDING" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-06-11
2023-12-11
99.449 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.972.450,00 ZŁ
690295245
DARIUSZ STEFAN CIWIŃSKI
Prokurent
2002-01-11
2006-05-24
ŁĄCZNA
AGATA TERESA MAZUR
Likwidator
2010-12-09
2023-12-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE : - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU , LUB - CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO.
ANDRZEJ KRZYSZTOF MAZURKIEWICZ
PREZES
2001-06-11
2002-04-24
JANUSZ STANISŁAW PROSTAK
VICE-PREZES
2002-01-11
2002-06-05
ZBIGNIEW GAŁCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-24
2002-09-19
TOMASZ PAWEŁ GRODZKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-11
2002-01-11
SABINA ARABELA APEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-11
2002-01-11
RYSZARD JAN LUBAS
PREZES ZARZĄDU
2002-09-19
2002-10-09
TADEUSZ LUDWIK DZIURZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-10-09
2006-05-24
URSZULA MARIA POTYRAŁA
PREZES ZARZĄDU
2006-05-24
2008-08-27
TADEUSZ LUDWIK DZIURZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-08-27
2010-12-09
2001-06-11
2010-12-09
"POLMOZBYT LUBLIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-11
2006-03-15
DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA, 74, LUBLIN, 20-325, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie