KRS 0000097698
REGON00006352600000
NazwaCITY AIR SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCITY AIR
Data rejestracji 13 mar 2002 (23 lata temu) 13 mar 2002
Data usunięcia 11 maj 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres NA DOŁACH, 4, KRAKÓW, 30 - 704, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3980000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3980000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji398000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#6210Z ROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY #6220Z POZAROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY #6323D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8041Z DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK ORGANIZUJĄCYCH KURSY NA PRAWO JAZDY #3530B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY, KONSERWACJI ORAZ REMONTÓW STATKÓW POWIETRZNYCH I SILNIKÓW LOTNICZYCH #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAANDRZEJ TARGOSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2004-07-28
ARKADIUSZ JÓZEF URBAN
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2005-05-11
STANISŁAWA DUDZIK WOJTANEK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2005-05-11
ZIEMOWIT JÓZEF GÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2005-05-11
ANDRZEJ ŚLÓSARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2004-07-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIU W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
WŁADYSŁAW BARAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-13
2002-04-17
ANDRZEJ MAZUREK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-17
2002-08-21
ROMAN ROBERT JASTRZĘBSKI
VICE - PREZES ZARZĄDU
2002-08-09
2005-05-11
JANUSZ STANISŁAW PROSTAK
PREZES ZARZĄDU
2002-08-21
2005-05-11
2002-03-13
2004-03-19
TRANSBUD - KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie