KRS 0000156192
NIP6810004607
REGON00109638000000
NazwaSPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPOŁEM POWSZECHNA SPOŻYWCÓW
Data rejestracji 25 mar 2003 (21 lat temu) 25 mar 2003
Data usunięcia 11 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres RYNEK, 20, MYŚLENICE, 32-400, MYŚLENICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6810004607
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAANDRZEJ MAZUREK
Beneficjent
ANDRZEJ MAZUREK
zgłaszający - likwidator
HELENA WOJTASIAK
Pełnomocnik
2007-10-29
2014-07-28
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI
CECYLIA KATARZYNA AMBROŻY
Pełnomocnik
2007-10-29
2022-04-07
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI
DANUTA MIĘTKA
Prokurent
2012-01-10
2022-04-07
SKŁADANIE OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI
ANDRZEJ MAZUREK
Likwidator
2021-06-02
2022-10-11
ALEKSANDRA KAZIMIERA SALA
Członek Organu Nadzoru
2011-06-21
2021-10-14
MAŁGORZATA WOJTAN
Członek Organu Nadzoru
2011-06-21
2022-10-11
DANUTA MIĘTKA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-25
2011-06-21
BARBARA JÓZEFA BUCHALSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-25
2022-10-11
ANNA TERESA BRYTAN
Członek Organu Nadzoru
2003-03-25
2022-10-11
HELENA JOLANTA PUSTUŁA
Członek Organu Nadzoru
2008-08-22
2014-07-03
TOMASZ URBANIK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-25
2005-08-11
CZESŁAW BENEDYKT BISZTYGA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-25
2011-06-21
URSZULA CZERNECKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-06
2022-10-11
CECYLIA KATARZYNA AMBROŻY
Członek Organu Nadzoru
2003-05-06
2005-08-11
ANDRZEJ MAZUREK
Beneficjent
LIKWIDATOR-CZŁONEK SPÓŁDZIELNI /1 UDZIAŁ/
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY.
ANDRZEJ MAZUREK
PREZES
2003-03-25
2021-06-02
HELENA WOJTASIAK
PEŁNOMOCNIK
2003-03-25
2007-10-29
2022
2022-01-01
2022-06-30
2022-07-01
SprFinJednostkaMala
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45035.4 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 580771.04 |
I. Amortyzacja | 4637.94 |
II. Zużycie materiałów i energii | 33076.36 |
III. Usługi obce | 162661.16 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 317949.27 |
V. Wynagrodzenia | 37829.14 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8617.45 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -535735.64 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4932144.35 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 8970.13 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
G. Przychody finansowe | 35581.84 |
H. Koszty finansowe | 4351856.74 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 346828 |
J. Podatek dochodowy | 4005028.74 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 0 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 0 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 0 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 0 |
A. z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0 |
C. fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 0 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 0 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1540039.08 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1512731.49 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
2003-03-25
2021-06-02
SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie