KRS 0000011719
REGON45109157100000
Nazwa"SERWIS-PEPEES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSERWIS-PEPEES
Data rejestracji 11 maj 2001 (23 lata temu) 11 maj 2001
Data usunięcia 29 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁOMŻA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1479500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (37)
#2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2872Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICHOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2924A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #2911B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #2940B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #2952B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #3110B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4100A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #4100B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHBARBARA POROWSKA
Prokurent
2002-02-28
2023-05-29
ŁĄCZNA
ZBIGNIEW WIKTOR ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2002-05-20
MAREK KAZIMIERZ ZACZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2002-05-20
ANDRZEJ KRZYSZTOF MAZURKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-20
2003-03-27
TOMASZ PAWEŁ GRODZKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-20
2003-03-27
MARIUSZ ZDZISŁAW KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-20
2002-09-04
PRZEMYSŁAW PIOTR JASKUŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-04
2005-12-19
ZBIGNIEW ZENON KOTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-27
2023-05-29
DARIUSZ JÓZEF OCHMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-27
2023-05-29
HALINA CHODNIKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-05-11
2002-02-28
BARBARA SZYMANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-11
2002-02-28
HELENA FRĄCKIEWICZ
Kurator
2005-12-28
2010-03-10
Wspólnik
2001-05-11
2003-03-27
2.836 (DWA TYSIĄCE OSIEMSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.418.000 (JEDEN MILION CZTERYSTA OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
45009636500000
TOMASZ STANISŁAW GÓRNY
Wspólnik
2003-03-27
2005-12-19
2.250 (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.125.000 (JEDEN MILION STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
TADEUSZ KARWOWSKI
Wspólnik
2003-03-27
2023-05-29
586 (PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 293.000 (DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
CEZARY KRZYSZTOF TALAREK
Wspólnik
2005-12-19
2023-05-29
2.250 (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.125.000 (MILION STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MIECZYSŁAW DEPTUŁA
PREZES ZARZĄDU
2001-05-11
2002-02-28
HALINA CHODNIKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-02-28
2002-06-28
ADAM CWALINA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-28
2002-06-28
TOMASZ STANISŁAW GÓRNY
PREZES ZARZĄDU
2002-06-28
2005-12-19
2001-05-11
2002-02-28
" KAPSLOWNIA" SPÓKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-11
2002-09-04
POZNAŃSKA, 121, ŁOMŻA, 18-402, ŁOMŻA, POLSKA
2002-09-04
2006-02-06
NOWOGRODZKA, 58, ŁOMŻA, 18-400, ŁOMŻA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie