KRS 0000061976
REGON09053722400000
NazwaBYDGOSKA FABRYKA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBYDGOSKA FABRYKA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH
Data rejestracji 15 lis 2001 (23 lata temu) 15 lis 2001
Data usunięcia 29 wrz 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GRUNWALDZKA, 207, BYDGOSZCZ, 85-451, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 795300,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 674414,40 PLN
Wartość nominalna akcji7,23 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji110000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2923Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2953Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I W PRODUKCJI NAPOJÓWCTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2924A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄKATARZYNA ANNA DOMALEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2002-11-22
JERZY GRZEGORZ MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2002-02-25
ARTUR WILLI JERX
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2002-02-25
MAŁGORZATA JULIA POPIENIA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2002-02-25
PIOTR JERZY NADOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2002-02-25
MARIUSZ JAŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2003-01-20
ELŻBIETA ZOFIA SZYMAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2008-09-29
JACEK SKŁODOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2003-10-21
MARCIN JERZY KUBOŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2008-09-29
MARIAN DYCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-22
2003-01-20
JÓZEF DYWELSKI
Prokurent
2001-11-15
2002-02-25
ŁĄCZNA
JÓZEF DYWELSKI
Prokurent
2002-11-22
2008-09-29
SAMOISTNA
MAŁGORZATA SCHMIDT
Kurator
2005-11-02
2008-09-29
JANUSZ FOREMSKI
Powiernik
2005-03-18
2007-07-26
JOACHIM FRANZ
Powiernik
2007-07-26
2008-09-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PIOTR TOPOLEWICZ
PREZES
2001-11-15
2002-02-25
KRZYSZTOF JAŃCZUK
CZŁONEK
2001-11-15
2002-02-25
KRZYSZTOF JAŃCZUK
PREZES ZARZĄDU
2002-02-25
2002-11-22
KRZYSZTOF GRABOWSKI
CZŁONEK
2001-12-31
2002-11-22
TADEUSZ MAREK BARTOSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-22
2008-09-29
2001-11-15
2008-09-29
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-15
2008-09-29
BYDGOSKA FABRYKA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-15
2008-09-29
GRUNWALDZKA, 207, BYDGOSZCZ, 85-451, BYDGOSZCZ, POLSKA
2001-11-15
2008-09-29
2923Z - PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH DLA HANDLU I GASTRONOMII Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ PRODUKCJA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO NICH
2001-11-15
2008-09-29
2953Z - PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I W PRODUKCJI NAPOJÓW ORAZ PRODUKCJA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO NICH
2001-11-15
2008-09-29
2924A - PRODUKCJA URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH
2001-11-15
2008-09-29
5165Z - SPRZEDAŻ HURTOWA URZĄDZEŃ I MASZYN WYMIENIONYCH W PUNKTACH 1 I 2 WYPRODUKOWANYCH ORAZ ZAKUPIONYCH U INNYCH PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW
2001-11-15
2008-09-29
5263Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA URZĄDZEŃ I MASZYN WYMIENIONYCH W PUNKTACH 1 I 2 WYPRODUKOWANYCH ORAZ ZAKUPIONYCH U INNYCH PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie