KRS 0000016150
NIP7540336581
REGON53053216900000
NazwaPOFAME SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPOFAME LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 31 maj 2001 (23 lata temu) 31 maj 2001
Data usunięcia 25 sie 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ŚLUSARSKA, 9, KRAKÓW, 30-702, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2040000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2040000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,02 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji0
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (32)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5247 SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5248 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7221Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9213Z PROJEKCJA FILMÓWSTEFANIA PROKOPCZYK
Prokurent
2002-12-17
2005-06-08
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
JADWIGA WIECZOREK
Prokurent
2002-06-11
2005-11-10
ŁACZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
TERESA BEATA TRUBIŁOWICZ
Prokurent
2006-04-24
2006-09-26
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK KRZYSZTOF PAWEŁCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2003-04-04
MAREK GÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2002-06-11
TOMASZ WARDAK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-31
2002-06-11
GRZEGORZ MAREK HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-11
2006-04-24
TADEUSZ KOCHANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-11
2005-06-08
ARTUR MICHAŁ RAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-11
2005-09-12
ARTUR ŁOPUSZKO
Członek Organu Nadzoru
2002-06-11
2003-04-04
AGNIESZKA MARIA TRZASKALSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-04
2005-09-12
DOROTA ANNA HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-04-04
2011-08-25
JERZY BIELECKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-12
2006-10-27
TERESA MARIA SKIBA
Likwidator
2007-01-09
2009-08-13
AGATA JOANNA KALIŃSKA
Likwidator
2009-08-13
2011-08-25
ANDRZEJ MITRĘGA
Powiernik
2009-10-05
2011-08-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM
TERESA MARIA SKIBA
PREZES ZARZĄDU
2006-09-26
2007-01-09
JANUSZ TOMASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-05-31
2002-06-11
STEFANIA PROKOPCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-05-31
2002-06-11
JAN GODŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-06-11
2005-11-10
ANDRZEJ MYŚLIWIEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-11
2003-08-05
STEFANIA PROKOPCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-10-22
2002-12-17
ANDRZEJ RYCHEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-05
2005-05-13
ARTUR SEBASTIAN ŁOPUSZKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-13
2005-11-10
ARTUR MICHAŁ RAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-11-10
2006-08-02
TERESA MARIA SKIBA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-24
2006-09-26
2001-05-31
2003-04-04
OPOLSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA AKCYJNA
2003-04-04
2007-01-09
"POFAME" SPÓŁKA AKCYJNA
2007-01-09
2009-10-05
"POFAME" SPOŁKA AKCYJNA "W LIKWIDACJI"
2001-05-31
2003-04-04
OZIMSKA, 72, OPOLE, 45-329, OPOLE, POLSKA
2003-04-04
2005-06-08
SIENKIEWICZA, 9, ZIELONA GÓRA, 65-958, ZIELONA GÓRA, POLSKA
2005-06-08
2006-02-09
MEHOFFERA, 84, WARSZAWA, 03-118, WARSZAWA, POLSKA
2006-02-09
2006-08-02
ASPEKT, 42, WARSZAWA, 01-904, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie