KRS 0000054790
NIP6772126170
REGON35709110900000
NazwaFUNDACJA ROZWOJU ASPR KS CRACOVIA
Krótka nazwaROZWOJU ASPR KS CRACOVIA
Data rejestracji 28 lis 2001 (23 lata temu) 28 lis 2001
Data usunięcia 03 sty 2013 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres JÓZEFITÓW, 11, KRAKÓW, 30 - 039, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#45 BUDOWNICTWO #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #9234 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #5142 SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5242 SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243 SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCHBARBARA MELNYCZUK
Likwidator
2012-12-11
2013-01-03
KAZIMIERZ ZAWROTNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2013-01-03
ANDRZEJ JÓZEF BATTEK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2013-01-03
LESZEK GOŁDA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2013-01-03
MAREK WOJCIECH TATARCZUCH
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2013-01-03
MAREK MIARCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2013-01-03
JANUSZ FRANCISZEK LIPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2013-01-03
ZIYAD RAOOF
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2013-01-03
JANUSZ KAZIMIERZ BIELECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2013-01-03
GRZEGORZ MAREK HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2013-01-03
JAN OKOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2013-01-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ ZAWSZE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ANDRZEJ GRODECKI
WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
2001-11-28
2013-01-03
BARBARA ALICJA MELNYCZUK
SKARBNIK
2001-11-28
2013-01-03
WŁADYSŁAW WYKA
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
2001-11-28
2013-01-03
2001-11-28
2013-01-03
FUNDACJA
2001-11-28
2013-01-03
FUNDACJA ROZWOJU ASPR KS CRACOVIA
2001-11-28
2013-01-03
JÓZEFITÓW, 11, KRAKÓW, 30 - 039, KRAKÓW, POLSKA
2001-11-28
2013-01-03
45 - BUDOWNICTWO
2001-11-28
2013-01-03
22 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2001-11-28
2013-01-03
9234 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-11-28
2013-01-03
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
2001-11-28
2013-01-03
60 - TRANSPORT LĄDOWY
2001-11-28
2013-01-03
5142 - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
2001-11-28
2013-01-03
5242 - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY
2001-11-28
2013-01-03
5243 - SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie