KRS 0000085731
NIP6790007470
REGON35037687200000
NazwaKCI PARK TECHNOLOGICZNY RYBITWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKCI PARK TECHNOLOGICZNY RYBITWY
Data rejestracji 25 sty 2002 (23 lata temu) 25 sty 2002
Data usunięcia 19 kwi 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TADEUSZA ŚLIWIAKA, 53, KRAKÓW, 30-798, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 96024,30 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #45 BUDOWNICTWO #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #1598Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)Wspólnik
2002-01-25
2006-02-08
293500 UDZIAŁÓW PO 100 KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29350000 ZŁ
53104931100000
Wspólnik
2002-01-25
2003-11-06
405023 UDZIAŁY PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 40502300 ZŁ
35722735900000
MARIVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2003-11-06
2006-02-08
405 023 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40 502 300 ZŁ
Wspólnik
2006-02-08
2011-03-02
698.523 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 69.852.300,00 ZŁ
35722735900000
Wspólnik
2011-03-02
2013-04-19
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 47.157,18 ZŁ (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY STO PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM ZŁOTYCH 18/100)
35162253400000
Wspólnik
2011-03-02
2013-04-19
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 48 771,10 ZŁOTYCH
01112474200000
MARZENA IWONA TOMCZYK
Prokurent
2003-11-06
2004-07-21
JEDNOOSOBOWA
KRZYSZTOF EDWARD GAJDA
Prokurent
2013-01-16
2013-04-19
ŁĄCZNA
MONIKA CIEŚLIK
Prokurent
2009-02-10
2013-01-16
ŁĄCZNA
RYSZARD ANTONI GITIS
Członek Organu Nadzoru
2005-12-06
2006-07-20
JADWIGA TERESA WIŚNIOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-12-06
2006-07-20
ZOFIA HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-12-06
2006-04-24
GRZEGORZ MAREK HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-04-24
2009-04-20
ARTUR MICHAŁ RAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-20
2009-02-10
DARIUSZ STEFAN LEŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-20
2009-02-10
ZOFIA HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-02-10
2009-04-20
DOROTA HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-02-10
2009-11-12
JADWIGA TERESA WIŚNIOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-04-20
2009-11-12
DARIUSZ STEFAN LEŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2009-04-20
2009-11-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
BOGDAN PIOTR KOLMAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-07-20
2008-01-08
KAZIMIERZ MOCHOL
PREZES ZARZĄDU
2012-07-16
2012-12-17
KAZIMIERZ MOCHOL
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-17
2013-04-19
JADWIGA TERESA WIŚNIOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-16
2012-12-17
DARIUSZ STEFAN LEŚNIAK
PREZES ZARZĄDU
2012-12-17
2013-04-19
ARTUR MICHAŁ RAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-12-06
2006-07-20
JADWIGA TERESA WIŚNIOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-07-20
2009-04-20
PAWEŁ REY
PREZES
2002-01-25
2003-12-30
CZESŁAW EDWARD BAŃDO
WICEPREZES
2002-01-25
2003-12-30
KRZYSZTOF BOGDAN GOŁĘBIOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-11-06
2004-04-26
2002-01-25
2006-04-24
TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SAFRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-25
2007-04-06
BARTNIKÓW, 10, KRAKÓW, 30-798, KRAKÓW, POLSKA
2007-04-06
2011-06-08
CHRISTO BOTEWA, 69, KRAKÓW, 30-798, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie