KRS 0000379240
NIP6772355108
REGON12150728300000
NazwaGREMI COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGREMI COMMUNICATION
Data rejestracji 24 lut 2011 (14 lat temu) 24 lut 2011
Data usunięcia 06 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PROSTA, 51, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 44395000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (38)
#581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #591 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #592 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #601 TRANSPORT KOLEJOWY #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #774 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #4618 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #1813 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #7490 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #822 DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #920 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI #823 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4791 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEDOROTA ANNA HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-02-24
2012-04-17
JAROSŁAW KNAP
Członek Organu Nadzoru
2011-02-24
2012-04-17
GRZEGORZ MAREK HAJDAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-02-24
2012-04-17
GRZEGORZ MAREK HAJDAROWICZ
Wspólnik
2011-02-24
2014-01-30
457.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.860.000,00 ZŁ
Wspólnik
2011-11-09
2016-07-06
237.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.880.000 ZŁ
01112474200000
Wspólnik
2014-01-30
2016-07-06
457.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.860.000,00 ZŁ
12093918700000
Wspólnik
2014-08-01
2016-07-06
170.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.530.000,00 ZŁ
27303831800000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU-JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.
JAN JACEK GODŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-02-24
2011-07-20
JAN JACEK GODŁOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-07-20
2012-04-17
ARTUR MICHAŁ RAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-07-20
2012-04-17
ARTUR SEBASTIAN ŁOPUSZKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-17
2012-11-23
DARIUSZ STEFAN LEŚNIAK
PREZES ZARZĄDU
2012-04-17
2012-08-02
JAN JACEK GODŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-08-02
2012-11-23
ARTUR MICHAŁ RAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-11-23
2013-05-22
EWA MAŁGORZATA MACHNIK OCHAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-23
2013-05-22
GRZEGORZ MAREK HAJDAROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-05-22
2016-07-06
ARTUR SEBASTIAN ŁOPUSZKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-22
2014-01-30
2011-02-24
2012-04-17
GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
2012-04-17
2012-05-15
GREMI COMMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-02-24
2015-01-30
WROCŁAWSKA, 53, M. KRAKÓW, 30-011, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie