KRS 0000029389
NIP6750000616
REGON00076632800000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH "PRODLEW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH "PRODLEW" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 25 lip 2001 (23 lata temu) 25 lip 2001
Data usunięcia 08 paź 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MOGILSKA, 43, KRAKÓW, 31-545, URZĄD POCZTOWY KRAKÓW 1, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4815950,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7210 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMIMETALEXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-07-25
2009-10-08
88.129 UDZIAŁÓW 4.406.450 ZŁOTYCH
000032388
ZBIGNIEW ANDRZEJ NALEWAJSKI
Likwidator
2004-06-22
2005-06-07
STANISŁAW JÓZEF DAJCZER
Likwidator
2004-06-22
2005-06-07
WŁADYSŁAW PIOTR DALL
Likwidator
2005-06-07
2005-08-29
KAZIMIERZ JAN STARZAK
Likwidator
2005-08-29
2005-10-20
MAŁGORZATA HALLER DE HALLENBURG
Likwidator
2005-10-20
2006-04-26
ANDRZEJ STANISŁAW WRZESIEŃ
Likwidator
2006-04-26
2009-10-08
MARIA KOPEĆ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2005-10-19
WACŁAW ŁABOJKO
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2005-10-19
JANUSZ STANISŁAW LISOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2002-08-09
WIESŁAW EUGENIUSZ DĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2002-08-09
ADAM SOWA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2005-10-19
JÓZEF SZCZEPAN MARZEC
Członek Organu Nadzoru
2002-08-09
2004-05-11
JERZY SZYSZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-09
2004-05-11
MAGDALENA BARBARA OKSAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-11
2007-07-19
EWA TERESA ZIEWIEC
Członek Organu Nadzoru
2005-10-19
2007-07-19
ANDRZEJ WRZESIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2005-10-19
2006-04-26
MICHAŁ GOLICZ
Powiernik
2007-07-12
2009-10-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
STANISŁAW JÓZEF DAJCZER
PREZES ZARZĄDU
2001-07-25
2004-06-22
ZBIGNIEW ANDRZEJ NALEWAJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-25
2002-08-09
ZBIGNIEW ANDRZEJ NALEWAJSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-09
2004-06-22
2001-07-25
2004-06-22
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH PRODLEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-22
2009-09-07
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH "PRODLEW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie