KRS 0000071880
NIP7731630469
REGON59047539300000
NazwaMETALEXPORT ODLEWNIA KOLUSZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMETALEXPORT ODLEWNIA KOLUSZKI
Data rejestracji 13 gru 2001 (23 lata temu) 13 gru 2001
Data usunięcia 20 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 11-GO LISTOPADA, 65, KOLUSZKI, 95-040, KOLUSZKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4457000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2710Z PRODUKCJA ŻELIWA I STALI ORAZ STOPÓW ŻELAZA #2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMIWspólnik
2001-12-13
2016-04-20
4.457 (SŁOWNIE: CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW PO 1.000 (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY
00003238800000
MARIUSZ RYSZARD MŁYNARSKI
Powiernik
2002-07-19
2011-03-04
LECH RADOJEWSKI
Powiernik
2011-03-04
2016-04-20
JÓZEF WŁADYSŁAW ZGODA
OSOBA POWOŁANA W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPADŁEGO
2003-02-06
2004-11-26
JERZY MARIAN SZYBKA
Osoba wyznaczona w postępowaniu upadłościowym
2004-11-26
2016-04-20
TADEUSZ GOCHNIO
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2003-02-06
JACEK DUŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2016-04-20
MICHAŁ DĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2016-04-20
JERZY SZYSZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-06
2016-04-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SĄ UPOWAŻNIENI: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
JÓZEF WŁADYSŁAW ZGODA
PREZES ZARZĄDU
2001-12-13
2003-02-06
MAREK JERZY JABŁOŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-13
2003-02-06
2001-12-13
2016-04-20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-13
2016-04-20
METALEXPORT ODLEWNIA KOLUSZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-13
2016-04-20
11-GO LISTOPADA, 65, KOLUSZKI, 95-040, KOLUSZKI, POLSKA
2001-12-13
2016-04-20
2710Z - PRODUKCJA ŻELIWA I STALI ORAZ STOPÓW ŻELAZA
2001-12-13
2016-04-20
2751Z - ODLEWNICTWO ŻELIWA
2001-12-13
2016-04-20
2875B - PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁYCH
2001-12-13
2016-04-20
5152Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
2001-12-13
2016-04-20
5170 - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
2001-12-13
2016-04-20
6024 - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
2001-12-13
2016-04-20
6024B - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
2001-12-13
2016-04-20
6024A - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI
2001-12-13
2016-04-20
6340C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
2001-12-13
2016-04-20
6311C - PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie