KRS 0000114044
REGON01050803800000
NazwaFUNDACJA ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI W POLSCE
Krótka nazwaROZWOJU RACHUNKOWOŚCI W POLSCE
Data rejestracji 24 maj 2002 (22 lata temu) 24 maj 2002
Data usunięcia 03 wrz 2007 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres PL. DĄBROWSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-057, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7320A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEMAREK BURSKI
ZARZĄDCA
2004-05-17
2004-12-31
JERZY HENRYK WOŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-24
2002-11-05
JACEK STANISŁAW STRZELECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-24
2003-11-26
JANUSZ STANISŁAW LISOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-24
2002-11-05
PIOTR STEFAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-24
2004-02-05
MARIA BRONISŁAWA NOWICKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-24
2003-11-26
MAREK OCHMAN
Członek Organu Nadzoru
2003-11-26
2007-09-03
WITOLD MICHAŁ BOJANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-26
2007-09-03
MAŁGORZATA JOLANTA TRENTOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-05
2007-09-03
MAREK BURSKI
Powiernik
2004-12-31
2007-09-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
MAREK NAJUCH
PREZES ZARZĄDU
2002-05-24
2002-11-05
SŁAWOMIR PIOTR CHRZANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-15
2002-11-05
MAGDALENA IWAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-15
2002-11-05
JANUSZ STANISŁAW LISOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-05
2003-04-04
HENRYK KOZŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-04
2004-02-05
PIOTR STEFAŃCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-02-05
2004-08-19
2002-05-24
2007-09-03
FUNDACJA
2002-05-24
2007-09-03
FUNDACJA ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI W POLSCE
2002-05-24
2007-09-03
PL. DĄBROWSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-057, WARSZAWA, POLSKA
2002-05-24
2007-09-03
2211Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK
2002-05-24
2007-09-03
2213Z - WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH
2002-05-24
2007-09-03
2215Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2002-05-24
2007-09-03
7320A - PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH
2002-05-24
2007-09-03
7412Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
2002-05-24
2007-09-03
7414 - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2002-05-24
2007-09-03
8042Z - POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie