KRS 0000025966
REGON39093897100000
NazwaHANKA TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHANKA TOP
Data rejestracji 04 wrz 2001 (23 lata temu) 04 wrz 2001
Data usunięcia 05 mar 2007 05 mar 2007
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POCZTOWA, 7, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 691000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#1730Z WYKOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH #1760Z PRODUKCJA DZIANIN #1822A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA #1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #1823Z PRODUKCJA BIELIZNY #1824Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5116Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻYWspólnik
2001-09-04
2007-03-05
69 UDZIAŁÓW PO 1.000, ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 69.000, ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
00141530600000
Wspólnik
2001-09-04
2007-03-05
518 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 518.000,ZŁ ( PIĘĆSET OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH )
39055487400000
CEZARY JÓZEF PRZYBYSŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2007-03-05
PIOTR STEFAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2003-07-22
ANNA JANKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2003-07-22
JERZY ANTONI SZCZEPANIK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-22
2007-03-05
ELŻBIETA BARBARA WOŁKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2007-03-05
DANIEL ADAM GÓRECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-04
2003-07-22
ANDRZEJ ALEKSANDER STYCZEŃ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-22
2007-03-05
SŁAWOMIR WIESŁAW JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-22
2007-03-05
MAGDALENA MAŁGORZATA KUCHARCZYK STAFISZ
Powiernik
2004-03-03
2007-03-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z 1-3 OSÓB, W TYM PREZESA ZARZĄDU. CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
DANUTA JANINA DULA
PREZES ZARZĄDU
2001-09-04
2002-06-25
DANUTA JANINA DULA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-25
2007-03-05
JÓZEF DEMBICZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-06-25
2007-03-05
2001-09-04
2004-10-26
GŁOGOWSKA, 49-57, LEGNICA, 59 - 220, LEGNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie