KRS 0000049296
NIP6260003174
REGON00355081800000
NazwaBYTOM SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBYTOM
Data rejestracji 25 paź 2001 (23 lata temu) 25 paź 2001
Data usunięcia 30 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PROF. MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO, 19, KRAKÓW, 31-864, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 73973440,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 73973440,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji73973440
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #141 WYDOBYWANIE KAMIENIA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)KRYSTYNA WOJTASIK
Prokurent
2001-10-25
2009-10-19
PROKURA ŁĄCZNA - DLA SKUTECZNOŚCI WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH PODEJMOWANYCH PRZEZ PROKURENTÓW WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW.
OLGIERD STANISŁAW LIZOŃ
Prokurent
2001-10-25
2008-10-06
PROKURA SAMOISTNA
JACEK PIOTR SZCZĘSNY
Prokurent
2001-10-25
2004-02-19
PROKURA SAMOISTNA
ROZALIA GONCERZ
Prokurent
2004-02-19
2011-09-02
PROKURA ŁĄCZNA - DLA SKUTECZNOŚCI WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH PODEJMOWANYCH PRZEZ PROKURENTÓW WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW.
AGNIESZKA GAJDZIŃSKA
Prokurent
2008-10-06
2010-07-05
PROKURA ŁĄCZNA - DLA SKUTECZNOŚCI WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH PODEJMOWANYCH PRZEZ PROKURENTÓW WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW.
ARTUR MORAWIEC
Prokurent
2009-10-19
2011-09-02
PROKURA ŁĄCZNA - DLA SKUTECZNOŚCI WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH PODEJMOWANYCH PRZEZ PROKURENTÓW WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW.
DAGMARA KAROLINA SZCZUPAK
Prokurent
2012-11-30
2018-09-04
PROKURA ŁĄCZNA - Z DRUGIM PROKURENTEM
AGNIESZKA GAJDZIŃSKA
Prokurent
2010-10-01
2012-07-25
PROKURA ŁĄCZNA-DLA SKUTECZNOŚCI CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH PODEJMOWANYCH PRZEZ PROKURENTÓW WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW
IZABELA GIL
Prokurent
2011-09-02
2012-07-25
ŁĄCZNA - DLA SKUTECZNOŚCI WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH PODEJMOWANYCH PRZEZ PROKURENTÓW WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW
ILONA HENCEL
Prokurent
2012-07-25
2014-04-11
ŁĄCZNA DLA SKUTECZNOŚCI WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH PODEJMOWANYCH PRZEZ PROKURENTÓW WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW
ROMUALD PYZIK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2004-08-02
AGNIESZKA MARIA WAJDA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-31
2003-04-30
JERZY STANISŁAW SUCHNICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-31
2003-12-01
PAWEŁ JERZY JAMORSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-30
2010-12-21
PAWEŁ GORCZYCA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-30
2005-09-30
JAN WOJCIECH ZAŁUBSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-01
2010-12-21
SŁAWOMIR ZIEMSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-02
2010-07-26
GRZEGORZ KUCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-02
2010-07-26
TOMASZ JAKUB SZEWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-09-30
2010-07-26
ROBERT JAN MACHAŁA
Członek Organu Nadzoru
2008-12-30
2010-12-21
MICHAŁ WIKTOR MELLER
Członek Organu Nadzoru
2010-01-26
2014-10-29
ANDRZEJ LESZEK KACZOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-26
2011-05-20
LESZEK KRZYSZTOF KOZIOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-26
2010-12-21
RAFAŁ BAUER
Członek Organu Nadzoru
2010-07-26
2010-12-21
HARALD LASSMANN
Członek Organu Nadzoru
2010-12-21
2012-07-25
1960-03-02
KAROLINA WOŹNIAK MAŁKUS
Członek Organu Nadzoru
2010-12-21
2018-11-30
KRZYSZTOF BAJOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2010-12-21
2018-11-30
JAN PILCH
Członek Organu Nadzoru
2010-12-21
2018-11-30
SŁAWOMIR CEZARY WASILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-20
2014-10-29
ANDRZEJ KOŁATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-25
2001-11-27
ANDRZEJ KACZOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-07-25
2014-10-29
MICHAŁ DROZDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-10-29
2018-11-30
KRYSTIAN PIOTR ESSEL
Członek Organu Nadzoru
2014-10-29
2018-11-30
RENATA BOGUMIŁA PILCH
Członek Organu Nadzoru
2014-10-29
2018-11-30
JACEK RATAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-25
2003-01-31
MIECZYSŁAW GRUDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-25
2003-04-30
IWONA BOŻENA GAJDZIK SZOT
Członek Organu Nadzoru
2001-10-25
2001-11-27
GRZEGORZ BIELICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-25
2001-11-27
ROMAN RAFAŁKO
Członek Organu Nadzoru
2001-10-25
2004-08-02
LESZEK STEFAN BERGER
Członek Organu Nadzoru
2001-10-25
2001-11-27
ROBERT JAKUB RYCHLICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2003-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
CEZARY JÓZEF PRZYBYSŁAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-25
2003-01-31
DOROTA STANISŁAWA WILER
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-25
2003-01-31
DOROTA STANISŁAWA WILER
PREZES ZARZĄDU
2003-01-31
2003-04-30
DOROTA STANISŁAWA WILER
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-30
2010-07-26
JANUSZ PIOTR KĘDZIORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-25
2001-11-27
ZBIGNIEW MAKSYMILIAN WIERUCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-31
2004-04-26
TOMASZ KRZYSZTOF SARAPATA
PREZES ZARZĄDU
2003-04-30
2010-07-26
MARIUSZ ROMUALD OMIECIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-26
2010-09-20
GRZEGORZ KOTERWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-26
2010-09-20
MICHAŁ ANTONI WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2010-09-20
2018-11-30
ARTUR MORAWIEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-02-20
2013-05-21
PIOTR MARCIN OLCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-21
2014-04-11
ILONA HENCEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-04-11
2016-05-06
IRENEUSZ ŻEROMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-06
2017-05-13
GRZEGORZ KOTERWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-09-20
2012-02-20
AGNIESZKA GAJDZIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-26
2010-09-20
2001-10-25
2010-12-21
ZAKŁADY ODZIEŻOWE "BYTOM" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-10-25
2013-12-12
WROCŁAWSKA, 32/34, BYTOM, 41-900, BYTOM, POLSKA
2013-12-12
2014-03-27
AL. JANA PAWŁA II, 41C, KRAKÓW, 31-864, KRAKÓW, POLSKA
Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap II
84 993 887,11 zł
62 202 369,24 zł
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalengo układu transportowego
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2004 - 2006
Więcej informacjiCEZARY JÓZEF PRZYBYSŁAWSKI
MNI SPÓŁKA AKCYJNA HANKA TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "NORMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PIOT" - ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO I TEKSTYLNEGODOROTA STANISŁAWA WILER
ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "DOLWIS" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "NORMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTERMODA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTERMODA FASHION SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ CONCORDIA 1833 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJANUSZ PIOTR KĘDZIORA
HP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY W DUSZNIKACH-ZDROJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZBIGNIEW MAKSYMILIAN WIERUCKI
"OLITORIA" SPÓŁKA AKCYJNA "BYTOM-STYL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "M&L TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VENA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI EKO-BORUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI EST POLSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- SPÓŁKA KOMANDYTOWA UNA VI HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTOMASZ KRZYSZTOF SARAPATA
"BYTOM-STYL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA BRECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTERMODA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTERMODA FASHION SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ CONCORDIA 1833 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARIUSZ ROMUALD OMIECIŃSKI
GALERIA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA ROLNA GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA "TREND FASHION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI TRACK TEC SPÓŁKA AKCYJNA WYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOBETONOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA SCANMED MULTIMEDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SCANMED SPECTRA MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TUDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOHO FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "FABRYKA PZO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EQUITY DOCTORS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CRACOVIA PROPERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PZO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CT ŻURAW SPÓŁKA AKCYJNA SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA KOLEJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI RECYCLING PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BLACK LION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CREATIVE SPORT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ASSETS MANAGEMENT BLACK LION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI KOLEJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI WYSPA SKARBÓW SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "SCAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RAGE AGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI CARINT SCANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KALDER A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SCANMED MULTIMEDIS SPÓŁKA AKCYJNA SCANRENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOHO DEVELOPMENT HOMES & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIRDCORE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI RECYCLING PARK KAMIONKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOHO TETRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LISTELLA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI SOHO FENIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FENIKS BL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA RENT FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA IMMO LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOBRA FORMA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOHO VERBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FABRYKA PZO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RECYCLING PARK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "LISTELLA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI SOHO QUATRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIGRZEGORZ KOTERWA
"GINO ROSSI" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI OTCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTMAN SPÓŁKA AKCYJNA MBE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA INTERMODA FASHION SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ZAKŁADY ODZIEŻOWE TARNOWSKIE GÓRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4MAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MBX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI OTCF SPÓŁKA AKCYJNA ORNSSON SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GOLDMAN RECRUITMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APPMANAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA MBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HRM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMICHAŁ ANTONI WÓJCIK
GALERIA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VRG SPÓŁKA AKCYJNA VISTULA MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA VISTULA & WÓLCZANKA PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "TREND FASHION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI VESTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "MED.COM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPORTER SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ DCG SPÓŁKA AKCYJNA SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA INTERMODA FASHION SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA BTM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄARTUR MORAWIEC
ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "DOLWIS" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ FITNESS & FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORDO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY ODZIEŻOWE TARNOWSKIE GÓRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AQX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄILONA HENCEL
REPORTER SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJIRENEUSZ ŻEROMSKI
"ETOS" SPÓŁKA AKCYJNA YOU'LL ENJOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRYSTYNA WOJTASIK
"NORMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄOLGIERD STANISŁAW LIZOŃ
"BYTOM TRADE MARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "DOLWIS" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "NORMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FITNESS & FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTERMODA FASHION SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ UNIMARK BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BYTOM SQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIE SQART GALLERY SQART GALLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OBEN & COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJACEK PIOTR SZCZĘSNY
"BYTOM-STYL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KONSORCJUM HANDLOWE "STOFARB" SPÓŁKA AKCYJNA STOBUD SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJIROZALIA GONCERZ
FABRYKA SUKNA W RAKSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "BIELKON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIAGNIESZKA GAJDZIŃSKA
INTERMODA FASHION SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJROMUALD PYZIK
BANK ROZWOJU CUKROWNICTWA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "AMICA SPÓŁKA AKCYJNA" HANDLOWY- LEASING SPÓŁKA AKCYJNA "INWESTYCJE II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "HANDLOWY - INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KP KONSORCJUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "NORMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄAGNIESZKA MARIA WAJDA
HALS FUNDUSZ KAPITAŁOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "WARTON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "TB OPAKOWANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SUNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJERZY STANISŁAW SUCHNICKI
NAFTOBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA MOŻE UŻYWAĆ SKRÓTU FIRMY:NAFTOBUDOWA S.A. PIA PIASECKI SPÓŁKA AKCYJNA BANK ROZWOJU CUKROWNICTWA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI MOSTOSTAL ZABRZE GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA "INWESTYCJE II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "HANDLOWY - INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "TECHMEX" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ PKO BP BANKOWY POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA POLIMEX - CEKOP SPÓŁKA AKCYJNA "NORMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOSTOSTAL ZABRZE ZAKŁAD MONTAŻOWO-PRODUKCYJNY "KATOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PKP CARGO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "FEERUM" SPÓŁKA AKCYJNA KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA BASEL OLTEN PHARM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UNITED PUBLISHING SPÓŁKA AKCYJNA WSS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIPAWEŁ JERZY JAMORSKI
MGGP SPÓŁKA AKCYJNA INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ANDALUZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TITO PRODUCTIONS K.FUKACZ D.SŁONINA SPÓŁKA KOMANDYTOWA TSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAMORSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI KARUZELA BLIZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ACE SPV 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KARUZELA PIASECZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI INERGA-24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ENEO-24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI NERGIA-24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI REDEFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TITO PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OBBLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPAWEŁ GORCZYCA
BANK ROZWOJU CUKROWNICTWA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA "INWESTYCJE II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "TECHMEX" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA KP KONSORCJUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI POLIMEX - CEKOP SPÓŁKA AKCYJNA MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA "NORMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARCHIWUM H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI IPC JOINT VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI" WYTWÓRNIA NAPOJÓW NATURALNYCH W NIEGOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HURTOWNIA JURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MYSZKOWSKO-NIEGOWSKI BROWAR PIW TRADYCYJNIE WARZONYCH MNB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CIGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CIGLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJAN WOJCIECH ZAŁUBSKI
ZET TRANSPORT JÓZEF ZAŁUBSKI, JAN ZAŁUBSKI, JÓZEF ZAŁUBSKI JR SPÓŁKA JAWNA "ZET TRANSPORT AGENCJA CELNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "TRUCK PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA INTERNATIONAL TRUCK & TRAILER COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "DOLWIS" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "ZET LOGISTIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "TELEKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRO BESKID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZET TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CONCORDIA 1833 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSŁAWOMIR ZIEMSKI
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "DOLWIS" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ICE CODE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA HIPOWER ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA ZIARNO POLSKA WYTWÓRNIA CHLEBA ZDROWIA I MŁYN WALCOWY SPÓŁKA AKCYJNA AQUA SPÓŁKA AKCYJNA CONCORDIA 1833 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGRZEGORZ KUCZYŃSKI
OTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTERMODA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTEXIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTERMODA FASHION SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ CONCORDIA 1833 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTOMASZ JAKUB SZEWCZYK
GENPACT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AHOLD REAL ESTATE GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AHOLD REAL ESTATE ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AHOLD REAL ESTATE BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACTEEUM CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VIVO! POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARK HANDLOWY WOŁOMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARK HANDLOWY GORLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EDESSA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EDESSA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CORTAN ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI WOLKAR ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI EPP RETAIL - GALERIA SOLNA HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACE SPV 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BPI VILDA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BPI WOLARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACE 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI VAN DER VORM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACE 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACE 16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AND PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ACE 7 KOSZALIN RETAIL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACE 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACE 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACE 17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACE 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BPI OBRZEŻNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BPI JARACZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PĘKALSKI INOWROCŁAW RETAIL PARK SPÓŁKA JAWNAROBERT JAN MACHAŁA
" SPV SERVICE 2 " SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ " SPV SERVICE 3 " SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "IMFORT" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI INTERMODA SPÓŁKA AKCYJNA ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA LIDEO SPÓŁKA AKCYJNA OMB CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA W LIKWIDACJI BENSARI CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EUROINCASO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "OMB FINANCIAL SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA" "INKASO CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI EASTEUROPEAN REALESTATE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PACTUM ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LECHIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA BIOMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNAMICHAŁ WIKTOR MELLER
FAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VESTOR SPÓŁKA AKCYJNA ALPHABET INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GEO KLETNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FUNDACJA PROJEKT: POLSKA SVAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA OBROTU GOSPODARCZEGO SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI INVESTORS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 3R GAMES SPÓŁKA AKCYJNA VESTOR CORPORATE FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WORLD ACOUSTIC GROUP SPÓŁKA AKCYJNA IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA BIO STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JPR AQUA SPÓŁKA AKCYJNA ARBOR VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA BM CAPITAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VESTOR AFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VESTOR CAPITAL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA ES INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA OVIDIUS SPÓŁKA AKCYJNA DELTA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VESTOR VENTURE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FAS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA VESCAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAANDRZEJ LESZEK KACZOROWSKI
INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA VESTOR SPÓŁKA AKCYJNA INVESTORS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA VOLTAGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FLOOR4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FAB CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA FLOOR4U PATENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FLOOR4U TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MULTI HIGIENIC SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MULTI HIGIENIC SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWALESZEK KRZYSZTOF KOZIOROWSKI
"AGROS NOVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA BEATA GESSEL I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA UNIT4 TETA SPÓŁKA AKCYJNA "GESSEL, KOZIOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA" TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA IGLOTEX SPÓŁKA AKCYJNA I.D. MARKETING SPÓŁKA AKCYJNA GESSEL, KOZIOROWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PMP INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GESSEL TRUST SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GESSEL, KOZIOROWSKI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW SPÓŁKA PARTNERSKARAFAŁ BAUER
"QUALITY GOODS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA "BIAFAMAR" FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI WYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOBETONOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA GWW WOŹNY I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA NEXT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ANDRE RENARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RECYCLING PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EKO RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "SCAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BROWAR GONTYNIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CARINT SCANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SCAN SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNAHARALD LASSMANN
BELDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTERNATIONAL TRUCK & TRAILER COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LASSMANN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FAMILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CONCORDIA 1833 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKAROLINA WOŹNIAK MAŁKUS
SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNAKRZYSZTOF BAJOŁEK
"GINO ROSSI" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI KONSORCJUM ODZIEŻOWE "DEKATEX" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI IMS SPÓŁKA AKCYJNA SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA BRONZIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJAN PILCH
"GINO ROSSI" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI VRG SPÓŁKA AKCYJNA DCG SPÓŁKA AKCYJNA SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA WIDZEWSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA FRM 4E CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA TC FORUM PIASTOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 4E BOE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSŁAWOMIR CEZARY WASILEWSKI
ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH W KIELCACH KPWW KANCELARIA PRAWNICZA PASIERBIAK, WASILEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA "AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH" SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA "STARACHOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA "FILIP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EDO MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ASTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA CHYNÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MOS DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASSW WASILEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA EUROPEAN MEDICAL ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVESTORS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA KANCELARIA PRAWNICZA CZESŁAW KUTEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA TECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄDAGMARA KAROLINA SZCZUPAK
DCG SPÓŁKA AKCYJNA BTM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄANDRZEJ KOŁATKOWSKI
ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA MOVENTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIURO ANALIZ APLIKACJI KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIURO ANALIZ APLIKACJI KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAMICHAŁ DROZDOWSKI
RETAIL SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA VESTOR CAPITAL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNAKRYSTIAN PIOTR ESSEL
PKE RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EKWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRENATA BOGUMIŁA PILCH
METALZBYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIDZEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO "WI-MA" SPÓŁKA AKCYJNA TERRA CASA SPÓŁKA AKCYJNA ARTMAN SPÓŁKA AKCYJNA "AXFINA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA 4E CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JPR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIDZEWSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "WIDZEWSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI GLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOTEL SASKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PACTA SOLARIS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MON AMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJACEK RATAJCZYK
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA MAZOWIECKI BANK REGIONALNY SPÓŁKA AKCYJNA (MR BANK S.A.) DOMINET BANK SPÓŁKA AKCYJNA "INWESTYCJE II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REDAN SPÓŁKA AKCYJNA POLIMEX - CEKOP SPÓŁKA AKCYJNA "WROCŁAWSKA DRUKARNIA NAUKOWA PAN IM. STANISŁAWA KULCZYŃSKIEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCIMIECZYSŁAW GRUDZIŃSKI
MACROLOGIC SPÓŁKA AKCYJNA "HOLDING P.T.S." SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "LOGISTICS SERVICE" SPÓŁKA AKCYJNA "PABIA" SPÓŁKA AKCYJNA "PRONTO MODA" SPÓŁKA AKCYJNA "FUNDACJA WŁOSKO - POLSKA INTERE"IWONA BOŻENA GAJDZIK SZOT
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "REMKOKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JSW KOKS SPÓŁKA AKCYJNA JSW OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGRZEGORZ BIELICKI
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNAROMAN RAFAŁKO
ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNALESZEK STEFAN BERGER
"PABIA" SPÓŁKA AKCYJNA "PRONTO MODA" SPÓŁKA AKCYJNA FIEGE OPTIMUS MAIL EXPRESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIROBERT JAKUB RYCHLICKI
RYCHLICKI BOROŃ MOTYL SPÓŁKA JAWNA ZALESKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZALESKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAPROF. MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO, 19, KRAKÓW, 31-864, KRAKÓW, POLSKA
E80 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4E CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CONTACT SALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TC-FORUM REZYDENCJE WS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI GAIA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL