KRS 0000113519
REGON29120031900000
Nazwa"MED.COM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMED.COM
Data rejestracji 20 maj 2002 (22 lata temu) 20 maj 2002
Data usunięcia 28 maj 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIĄCZYŃSKA, 7, WARSZAWA, 02-637, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7440Z REKLAMA #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCHWspólnik
2002-05-20
2005-10-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
35100132900000
DABFORD MANAGEMENT LIMITED
Wspólnik
2005-10-26
2006-05-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
JERZY KRZYSZTOF KOTKOWSKI
Wspólnik
2006-05-25
2008-05-28
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35 000 ZŁOTYCH
MIROSŁAW STARUCH
Wspólnik
2006-05-25
2008-02-26
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14500 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF MARIUSZ BORATYŃSKI
Wspólnik
2008-02-26
2008-05-28
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14 500 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ROMUALD REMIGIUSZ SUŁKOWSKI
PREZES
2002-05-20
2002-10-16
ROMAN WENZL
PREZES ZARZĄDU
2002-10-16
2002-12-20
MICHAŁ ANTONI WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-20
2003-01-27
MIECZYSŁAW JÓZEF STAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-20
2003-01-27
ROMAN WENZL
PREZES ZARZĄDU
2003-01-27
2003-07-31
MIECZYSŁAW JÓZEF STAREK
PREZES ZARZĄDU
2003-07-31
2005-10-26
MATEUSZ MAREK ŻMIJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-31
2005-10-26
MICHAŁ ANTONI WÓJCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-31
2005-10-26
JERZY KRZYSZTOF KOTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-26
2008-05-28
2002-05-20
2005-11-21
"STASZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-20
2005-11-04
NADWIŚLAŃSKA, 13, KRAKÓW, 30-527, KRAKÓW, POLSKA
2005-11-04
2006-01-19
GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie