KRS 0000282961
NIP6272396630
REGON27689532000000
NazwaREPORTER SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaREPORTER LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 29 cze 2007 (17 lat temu) 29 cze 2007
Data usunięcia 20 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KRAKOWSKA, 19, CHORZÓW, 41-503, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2850000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2850000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2850000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJMARIUSZ KLIMEK
Członek Organu Nadzoru
2007-06-29
2007-09-05
MARCIN PIOTR JUZOŃ
Członek Organu Nadzoru
2007-06-29
2008-10-28
GRZEGORZ JAN CZUDAJ
Członek Organu Nadzoru
2007-06-29
2008-01-30
ANITA DIANA CZARNECKA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-29
2008-05-26
RENATA KAROLINA GAWEŁCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-06-29
2008-05-26
IZABELLA KATARZYNA ŻYGLICKA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-05
2010-07-19
MARIUSZ KLIMEK
Członek Organu Nadzoru
2008-01-30
2017-11-20
MARIUSZ JAWOSZEK
Członek Organu Nadzoru
2008-05-26
2017-11-20
MIROSŁAW WITOLD FABRYCZNY
Członek Organu Nadzoru
2008-05-26
2017-11-20
KATARZYNA MAŁGORZATA SOBSTYL
Członek Organu Nadzoru
2008-10-28
2010-07-19
JANINA MATYSIEWICZ
Powiernik
2009-12-10
2017-11-20
ILONA HENCEL
Prokurent
2008-07-30
2008-08-07
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WIOLETTA SMOLARSKA
Prokurent
2008-07-30
2009-12-10
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ JERZY GAWEŁCZYK
Prokurent
2009-08-05
2009-12-10
PROKURA ŁĄCZNA,PROKURENT UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPRAW SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK JAKUB GROLIK
PREZES ZARZĄDU
2007-06-29
2008-01-30
KATARZYNA PIETRYKA SWOBODA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-29
2007-09-05
ANDRZEJ JERZY GAWEŁCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-29
2008-05-26
ROBERT ANTONI KOPERCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-05
2009-06-25
MARIUSZ KLIMEK
VICE PREZES ZARZĄDU
2007-09-05
2008-01-30
MARCIN ROMAN GIERACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-05
2008-01-30
MATEUSZ MAREK ŻMIJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-30
2008-08-07
MICHAŁ ANTONI WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2008-01-30
2008-08-07
MARCIN PIOTR JUZOŃ
PREZES ZARZĄDU
2008-08-07
2009-08-05
ILONA BOGUSŁAWA HENCEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-07
2009-08-05
2007-06-29
2009-12-10
REPORTER SPÓŁKA AKCYJNA
2007-06-29
2009-02-06
NIEDŹWIEDZINIEC, 10B, CHORZÓW, 41-515, CHORZÓW, POLSKA
2009-02-06
2009-03-20
KRAKOWSKA, 19, CHORZÓW, 41-503, CHORZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie