KRS 0000103205
NIP6562049109
REGON29236551900000
NazwaEUROUBOJNIA JĘDRZEJÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaEUROUBOJNIA JĘDRZEJÓW LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 05 kwi 2002 (22 lata temu) 05 kwi 2002
Data usunięcia 29 gru 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 47, JĘDRZEJÓW, 28-300, JĘDRZEJÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 36839000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNAGMINA JĘDRZEJÓW
Wspólnik
2002-04-05
2008-08-28
905 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 452.500,00 ZŁOTYCH.
000523726
GMINA SĘDZISZÓW
Wspólnik
2002-04-05
2003-05-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
000545260
MAŁGORZATA ELŻBIETA DUDA
Wspólnik
2003-07-15
2008-08-28
483 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 241 500,00 ZŁ.
MICHAŁ JAN DUDA
Wspólnik
2003-07-15
2008-08-28
1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000,00 ZŁ
MARIAN JÓZEF DUDA
Wspólnik
2003-07-15
2008-08-28
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
Wspólnik
2008-08-28
2011-12-29
72 184 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36 092 000,00 ZŁ
27629219300000
ROBERT ANTONI KOPERCZAK
Prokurent
2003-07-15
2003-11-28
SAMOISTNA
BOGDAN TWARDOWSKI
Prokurent
2004-08-23
2007-12-14
SAMOISTNA
JAN POŚWIATA
Prokurent
2008-12-22
2011-06-09
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRZYSZTOF KAMIL WOŹNICA
Prokurent
2007-12-14
2008-12-22
PROKURA SAMOISTNA
ARTUR KONARSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-05
2003-05-29
ZYGMUNT OZGA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-05
2008-12-22
STANISŁAW TWARDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-05
2003-11-28
LUCJAN GOŁĄB
Członek Organu Nadzoru
2002-04-05
2003-11-28
JÓZEF GAWEŁ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-05
2003-05-29
WALDEMAR BĄCZEK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-29
2003-11-28
MARIAN DĄBEK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-29
2007-06-12
ZDZISŁAW ADAMEK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-29
2003-11-28
ADAM PŁAZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-29
2003-11-28
MICHAŁ DUDA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-28
2008-04-11
WOJCIECH KUZIEL
Powiernik
2009-06-10
2011-12-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
CZESŁAW TADEUSZ SZCZERBA
PREZES
2002-04-05
2004-08-23
MARIAN JANUSZ FRANKIEWICZ
ZASTĘPCA PREZESA
2002-04-05
2004-08-23
MARIAN JANUSZ FRANKIEWICZ
PREZES
2004-08-23
2006-10-17
ROBERT ŁÓJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-05
2003-05-29
CZESŁAW DUDEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-29
2003-11-28
ROBERT ANTONI KOPERCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-28
2004-09-24
RADOSŁAW PIOTR BINKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-24
2006-10-17
KRZYSZTOF PAWEŁ BŁANIA
PREZES
2006-10-17
2007-03-28
MARIAN DUDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-26
2008-04-11
MARIAN DUDA
PREZES
2008-04-11
2008-12-22
2002-04-05
2007-01-08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE EUROUBOJNIA W JĘDRZEJOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-01-08
2011-06-09
EUROUBOJNIA JĘDRZEJÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-05
2003-05-29
11-LISTOPADA, 60, JĘDRZEJÓW, 28-300, JĘDRZEJÓW, POLSKA
2003-05-29
2005-11-14
REYMONTA, 12, JĘDRZEJÓW, 28-300, JĘDRZEJÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie