KRS 0000020235
REGON00800866200000
NazwaINVESTA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaINVESTA
Data rejestracji 18 cze 2001 (23 lata temu) 18 cze 2001
Data usunięcia 08 lut 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ZASTAWNA, 27, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 112500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 112500,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,50 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji45000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #45 BUDOWNICTWO #261 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA #262 PRODUKCJA CERAMIKI SZLACHETNEJ, MATERIAŁÓW I WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #3663 PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #55 HOTELE I RESTAURACJE #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMA #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄBEATA MAŁGORZATA JAWORSKA
Prokurent
2001-06-18
2005-02-08
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
GRZEGORZ ROMUALD LISEWSKI
Prokurent
2001-06-18
2005-02-08
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
WOJCIECH JACEK ZIÓŁKOWSKI
Prokurent
2001-06-18
2005-02-08
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
BOGDAN NOGALSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-18
2004-10-04
HELEN GRELA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-18
2002-03-13
1959-11-14
ANNA MARTA SOLARSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-18
2002-03-13
TOMASZ FRANCISZEK PELC
Członek Organu Nadzoru
2001-06-18
2003-08-19
KRZYSZTOF ANTONI GAJÓR
Członek Organu Nadzoru
2001-06-18
2004-10-04
PAWEŁ PRZEMYSŁAW ŁOZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2003-08-19
RYSZARD PIOTR BROŻYNA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-19
2004-10-04
ANNA TERESA POPOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-08-19
2004-10-04
DANIEL JACEK KAWOŃ
Członek Organu Nadzoru
2003-09-22
2004-10-04
DAVID SIMS
Członek Organu Nadzoru
2004-10-04
2005-02-08
1953-12-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ MACIEJ CZAPIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-18
2005-02-08
RYSZARD PIOTR BROŻYNA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-19
2003-08-19
GRZEGORZ ROMUALD LISEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-19
2005-02-08
2001-06-18
2001-10-01
ZAŁOGOWA, 6, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie