KRS 0000092763
NIP8990107036
REGON93061203900000
NazwaZABERD SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaZABERD
Data rejestracji 26 lut 2002 (23 lata temu) 26 lut 2002
Data usunięcia 01 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BYSTRZYCKA, 24, WROCŁAW, 54-215, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 17138495,60 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 16064266,19 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji171384956
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@ZABERD.EU
Dane podatkowe
NIP 8990107036
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENISŁAWOMIR JACEK KŁOS
Beneficjent
PAWEŁ ZAWADZKI
Beneficjent
PAWEŁ ZAWADZKI
reprezentant
PIOTR GRZEGORZ SZCZECKI
reprezentant
GRZEGORZ SENFTLEBEN
reprezentant
PIOTR JAN NIEWIADOMSKI
reprezentant
ROBERT CHRZANOWSKI
Prokurent
2007-08-08
2008-10-03
PROKURA ŁĄCZNA
DANUTA WOJTANOWSKA
Prokurent
2007-08-08
2008-04-11
PROKURA ŁĄCZNA
MARIUSZ KRZAK
Prokurent
2007-08-08
2008-10-03
PROKURA ŁĄCZNA
ANDRZEJ LUCJAN JAKUBOWSKI
Prokurent
2008-10-03
2021-12-01
PROKURA ŁĄCZNA
GRZEGORZ SENFTLEBEN
Prokurent
2008-10-03
2014-09-23
PROKURA ŁĄCZNA
ROBERT CHRZANOWSKI
Prokurent
2010-07-01
2013-01-29
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
PIOTR JAN NIEWIADOMSKI
Prokurent
2014-09-23
2016-05-13
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
SŁAWOMIR JACEK KŁOS
Członek Organu Nadzoru
2003-09-05
2021-12-01
PRZEMYSŁAW JAN SZCZEPAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-13
2006-05-18
JERZY SMAGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-13
2006-07-31
TOMASZ KWIECIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2006-05-18
2015-06-23
GRZEGORZ NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-31
2007-06-14
PRZEMYSŁAW GŁĘBOCKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-14
2015-06-23
PAWEŁ ZAWADZKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-08
2011-10-25
ANDRZEJ RADOSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-08
2011-09-19
DANUTA SAŁEK BOMBAŁA
Członek Organu Nadzoru
2007-08-08
2010-07-01
PIOTR MATEUSZ SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-19
2015-06-23
SŁAWOMIR JACEK KŁOS
Beneficjent
POSIADACZ 41,26% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 99,16% AKCJI ZABERD S.A.
PAWEŁ ZAWADZKI
Beneficjent
POSIADACZ 44,26% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 99,16% AKCJI ZABERD S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.JEDNAKŻE DOKONYWANIE DWUSTRONNYCH LUB JEDNOSTRONNYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH O CHARAKTERZE ZOBOWIĄZUJĄCYM LUB ROZPORZĄDZAJĄCYM,KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ STANOWIĄCĄ RÓWNOWARTOŚĆ 300.000 ZŁOTYCH/ SŁOWNIE:TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH/ WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
PAWEŁ ZAWADZKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-26
2007-08-08
DANUTA SAŁEK BOMBAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-26
2007-08-08
STANISŁAW GRZEGORZ BAŃKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-10-18
2004-11-25
PAWEŁ PRZEMYSŁAW ŁOZIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-05-18
2007-08-08
PAWEŁ PRZEMYSŁAW ŁOZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-08-08
2011-10-25
MAREK NALEPA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-14
2008-06-12
JAROSŁAW SOBKOWIAK
WICEPREZES
2009-10-06
2010-07-01
DARIUSZ RUTOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-01
2011-09-19
PIOTR JERZY POŚNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-30
2013-12-18
MAREK WITOLD DREWNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-09-19
2014-05-12
2002-02-26
2018-02-08
ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO "ZABERD" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-26
2007-11-26
BOROWSKA, 1, WROCŁAW, 50-529, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie