KRS 0000021698
NIP8971647493
REGON93225357300000
Nazwa"IMFORT" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIMFORT
Data rejestracji 23 cze 2001 (23 lata temu) 23 cze 2001
Data usunięcia 01 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ŚW. MIKOŁAJA, 8-11, WROCŁAW, 50-125, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3000000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAGRAŻYNA IRENA BARAN
Członek Organu Nadzoru
2001-06-23
2004-07-06
ROBERT JAN MACHAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-23
2010-10-07
RYSZARD ANDRZEJ PLICHTA
Członek Organu Nadzoru
2007-08-21
2014-06-13
WŁADYSŁAW KWIECIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2008-07-10
2011-06-29
ROBERT JAN MACHAŁA
Członek Organu Nadzoru
2011-06-29
2013-06-17
WŁADYSŁAW KWIECIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2013-06-17
2017-12-01
ADAM GREHL
Członek Organu Nadzoru
2001-06-23
2003-02-05
MICHAŁ OTAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-23
2004-07-06
ANDRZEJ JERZY KUSZ
Członek Organu Nadzoru
2004-07-06
2005-06-22
ANNA PEISERT
Członek Organu Nadzoru
2004-07-06
2007-08-21
ANDRZEJ TEODOR MICHLEWICZ
Likwidator
2017-02-02
2017-12-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN Z NICH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM
ANDRZEJ TEODOR MICHLEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-07-10
2017-02-02
CZESŁAWA MAZURCZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-06-23
2008-07-10
2001-06-23
2017-02-02
"IMFORT" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-23
2012-03-07
PROSTA, 36, WROCŁAW, 53-508, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie