KRS 0000653995
NIP8971833439
REGON36623066000000
NazwaIMN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIMN
Data rejestracji 30 gru 2016 (8 lat temu) 30 gru 2016
Data usunięcia 14 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚW. MIKOŁAJA, 8-11, WROCŁAW, 50-125, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 28000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWALDEMAR RYSZARD KWIECIEŃ
Wspólnik
2016-12-30
2022-12-14
28.000 (DWADZIESCIA OSIEM TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000.000 (DWADZIEŚCIA OSIEM MILIONÓW) ZŁOTYCH
JANINA KWIECIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2018-07-25
2022-02-28
MONIKA PAWLISZYN
Członek Organu Nadzoru
2020-09-15
2022-12-14
LESŁAW TRZCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-12-30
2018-07-25
BOŻENA KWIECIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2016-12-30
2022-12-14
KATARZYNA KWIECIEŃ MAREK
Członek Organu Nadzoru
2016-12-30
2018-07-25
WŁADYSŁAW KWIECIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2016-12-30
2022-12-14
WALDEMAR RYSZARD KWIECIEŃ
Beneficjent
WALDEMAR RYSZARD KWIECIEŃ
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
WALDEMAR RYSZARD KWIECIEŃ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW.
WALDEMAR RYSZARD KWIECIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2016-12-30
2022-12-14
2016-12-30
2022-12-14
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-12-30
2022-12-14
IMN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-12-30
2022-12-14
UL. ŚW. MIKOŁAJA, 8-11, WROCŁAW, 50-125, WROCŁAW, POLSKA
2016-12-30
2022-12-14
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2016-12-30
2022-12-14
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2016-12-30
2022-12-14
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2016-12-30
2022-12-14
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2016-12-30
2022-12-14
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2016-12-30
2022-12-14
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2016-12-30
2022-12-14
8110Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
2016-12-30
2022-12-14
8121Z - NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
2016-12-30
2022-12-14
8211Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
2016-12-30
2022-12-14
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie