KRS 0000226505
NIP7010055696
REGON01589921000000
Nazwa"NETTEL CROSSMEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNETTEL CROSSMEDIA
Data rejestracji 19 sty 2005 (20 lat temu) 19 sty 2005
Data usunięcia 27 mar 2015 27 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. UJAZDOWSKIE, 51, WARSZAWA, 00-536, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWspólnik
2007-10-05
2008-04-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01587984500000
FUTURA INVESTMENT I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2008-04-03
2012-03-05
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000 ZŁOTYCH
141260996
Wspólnik
2012-03-05
2015-03-27
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000 ZŁ
01587984500000
KAZIMIERZ JAN WAGA
Wspólnik
2005-01-19
2007-10-05
STO UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
BERNADETTA FUŁEK
Likwidator
2014-09-26
2015-03-27
MARCIN ADAMCZUK
Prokurent
2005-01-19
2007-01-05
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST DWUOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST TRZYOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
KAZIMIERZ JAN WAGA
PREZES ZARZĄDU
2005-01-19
2007-10-05
BERNADETTA FUŁEK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-05
2007-12-21
GRZEGORZ SZATKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-21
2009-11-27
DAMIAN JACEK CZARNECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-21
2011-10-10
PRZEMYSŁAW GŁĘBOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-21
2008-12-17
PRZEMYSŁAW GŁĘBOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-17
2014-01-21
PAWEŁ BORYS
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-27
2011-02-03
WŁODZIMIERZ PIOTR KUCHARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-03
2011-10-10
BERNADETTA FUŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-10
2014-09-26
KAZIMIERZ JAN WAGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-10
2014-09-26
2005-01-19
2014-09-26
"NETTEL CROSSMEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-01-19
2007-01-05
POLNA, 50, WARSZAWA, 00-644, WARSZAWA, POLSKA
2007-01-05
2011-06-06
PŁK. FRANCISZKA NULLO, 2, WARSZAWA, 00-486, WARSZAWA, POLSKA
2011-06-06
2012-04-26
PLAC PIŁSUDSKIEGO, 3, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie