KRS 0000236619
NIP5240015630
REGON01049899500000
NazwaSOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSOLARIS BUS & COACH
Data rejestracji 01 lip 2005 (19 lat temu) 01 lip 2005
Data usunięcia 16 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres OBORNICKA, 46, BOLECHOWO, 62-005, OWIŃSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 160169580,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 160169580,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji160169580
Dane podatkowe
NIP 5240015630
data rejestracji 01 paź 2003
status Czynny
16102040270000160204012738
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
12114000390000522222001056
mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych
ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA
33114000390000522222001066
mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych
ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA
60114000390000522222001065
mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych
ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA
87114000390000522222001064
mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych
ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA
95102010260000150206466645
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
91113010880001314717200001
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski
ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA
39116022020000000230543688
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
03116022020000000060892209
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
05116022020000000350936044
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2910C PRODUKCJA AUTOBUSÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #3020Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #8891Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHPATRYK MATEUSZ KAWA
Beneficjent
DARIUSZ MICHALAK
Beneficjent
IÑIGO ARTAMENDI GARMENDIA
Beneficjent
OLIVIER XAVIER MICHARD
Beneficjent
1973-06-13
JAVIER IRIARTE IBAÑEZ
Beneficjent
1984-04-11
AGATA HALINA STAŃDA
Beneficjent
ROMAN DZIUBA
Beneficjent
PATRYK MATEUSZ KAWA
zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ MICHALAK
zgłaszający - członek zarządu
ZBIGNIEW WŁODARCZAK
Prokurent
2005-07-01
2007-05-22
ŁĄCZNA - UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
WALDEMAR WOLIŃSKI
Prokurent
2006-03-15
2007-05-22
ŁĄCZNA - UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
HEINZ GÜNTHER BARTOSCH
Prokurent
2007-07-16
2008-03-19
PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
PIOTR TOMASZ ANTOSZEK
Prokurent
2011-02-18
2020-09-16
PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
ZBIGNIEW KRZYSZTOF WŁODARCZAK
Prokurent
2007-07-16
2020-09-16
PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
HELENA KRYSTYNA WOŹNIAK
Prokurent
2008-03-19
2011-02-18
PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
HANS-PETER BILL ENGEL
Prokurent
2009-06-25
2012-02-15
PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
JAVIER IRIARTE
Członek Organu Nadzoru
2018-10-22
2020-09-16
JOSU IMAZ MURGUIONDO
Członek Organu Nadzoru
2018-10-22
2020-09-16
WALDEMAR WOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-01
2006-03-15
JAROSŁAW ROBERT JATCZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-01
2008-11-24
CARSTEN COX
Członek Organu Nadzoru
2008-11-24
2014-07-04
KRZYSZTOF OLSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-11-24
2012-09-21
PRZEMYSŁAW JAN SZCZEPAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-01
2005-11-08
ZOFIA KATARZYNA BIELECKA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-01
2006-03-15
WALDEMAR FRĄCKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-01
2006-03-15
TOMASZ STANISŁAW KWIECIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2005-11-08
2010-09-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
SOLANGE OLSZEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-07-01
2008-11-24
SOLANGE OLSZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-11-24
2015-04-15
KRZYSZTOF OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-07-01
2008-11-24
HEINZ GÜNTHER BARTOSCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-16
2008-03-19
GUNTRAM HANS DANNE
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-04
2011-05-04
MARTIN GRUBER BERGMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-02
2015-01-23
THOMAS MAYER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-14
2011-09-12
HELENA KRYSTYNA WOŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-18
2017-05-09
HELENA KRYSTYNA WOŹNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-05-09
2020-05-21
PAWEŁ MICHAŁ KACZALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-21
2017-05-09
2005-07-01
2005-07-29
OBORNICKA, 1, BOLECHOWO, 62-005, OWIŃSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie